Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | STUDIO ZUBR Pardubice, spol. s r. o. propagace, reklama, obchod |
ICO: | 46506837 |
Registrovaná adresa: | 828, Pardubice, Divadelní, Divadelní 828, Pardubice, Česká republika |
Začleněno na: | 19.05.1992 |
Datum ukončení: | 11.03.2004 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Reklama a propagace.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
STUDIO ZUBR Pardubice, spol. s r.o. propagace, reklama, obchod 46506837 | Neaktivní od 11.03.2004 | 21.06.2003 | |
|
|||
5. INTES, a. s. pro kabelovou televizi, informační a datový servis, 00528153 | Neaktivní od 11.03.2004 | 02.01.1995 | |
|
|||
1.Mgr. Marta Petrová | Neaktivní od 11.03.2004 | 02.01.1995 | |
|
|||
Ing. Otto Stoupa | Neaktivní od 11.03.2004 | 02.01.1995 | |
|
|||
4.Ing. Radim Voltr | Neaktivní od 11.03.2004 | 02.01.1995 | |
|
|||
Milan Liška | Neaktivní od 11.03.2004 | 02.01.1995 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Radim Voltr | Neaktivní od 11.03.2004 | jednatel společnosti | 11.09.1992 |
|
|||
Ing. Radim Voltr | Neaktivní od 11.03.2004 | jednatel společnosti | 11.09.1992 |
|
|||
Ing. Jaroslav Šafařík | Neaktivní od 11.03.2004 | Jednatel společnosti | 19.05.1992 |
|
|||
Ing. Otto Stoupa | Neaktivní od 11.03.2004 | Jednatel společnosti | 19.05.1992 |
|
|||
Ing. Jaroslav Šafařík | Neaktivní od 11.03.2004 | Jednatel společnosti | 19.05.1992 |
|
|||
Ing. Otto Stoupa | Neaktivní od 11.03.2004 | Jednatel společnosti | 19.05.1992 |
|
Registrační číslo STUDIO ZUBR Pardubice, spol. s r. o. propagace, reklama, obchod je 46506837.
Registrační adresa STUDIO ZUBR Pardubice, spol. s r. o. propagace, reklama, obchod je 828, Pardubice, Divadelní, Divadelní 828, Pardubice, Česká republika.
STUDIO ZUBR Pardubice, spol. s r. o. propagace, reklama, obchod byla založena 19.05.1992.