ŠTĚPÁN CHLUM
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
51204, 15104141, Semily, Peřimov, Peřimov, 68 |
|
ŠTĚPÁN CHLUM
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
51204, 15104141, Semily, Peřimov, Peřimov, 68, č.p. 68, 51204 Peřimov |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
51301, 15045374, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 30 |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
51301, 15045374, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 30, Loukov 30, 51301 Háje nad Jizerou |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
51301, 15045471, Háje nad Jizerou, Loukov, 41 |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
51301, 15045471, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 41, Loukov 41, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Vladimír Chlum
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
03.10.2003 |
Adresa: |
51301, 15045471, Loukov, 41 |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
03.10.2003 |
Adresa: |
51301, 15045471, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 41, Loukov 41, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Vladimír Chlum
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel, ředitel |
19.05.1992 |
Adresa: |
51301, 15045471, Loukov, 41 |
|
VLADIMÍR CHLUM
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel, ředitel |
19.05.1992 |
Adresa: |
51301, 15045471, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 41, Loukov 41, 51301 Háje nad Jizerou |
|