Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | "První borovská" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r.o.) v likvidaci |
ICO: | 46507418 |
Registrovaná adresa: | 56982, 1809709, Svitavy, Borová, Borová, 260, č.p. 260, 56982 Borová |
Začleněno na: | 21.05.1992 |
Datum ukončení: | 16.05.2003 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Zednictví.
silniční motorová doprava (platí do 24.11.1994)
zemní práce
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Miroslav Hegr | Neaktivní od 16.05.2003 | 08.08.2001 | |
|
|||
František Pražan | Neaktivní od 16.05.2003 | 08.08.2001 | |
|
|||
Tomáš Pražan | Neaktivní od 16.05.2003 | 08.08.2001 | |
|
|||
Petr Pražan | Neaktivní od 16.05.2003 | 08.08.2001 | |
|
|||
Jaroslav Soukal | Neaktivní od 16.05.2003 | 08.08.2001 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Miroslav Hegr | Neaktivní od 16.05.2003 | Jednatel | 08.08.2001 |
|
|||
František Pražan | Neaktivní od 16.05.2003 | Zástupce jednatele | 08.08.2001 |
|
|||
Miroslav Hegr | Neaktivní od 16.05.2003 | Jednatel | 08.08.2001 |
|
|||
František Pražan | Neaktivní od 16.05.2003 | Zástupce jednatele | 08.08.2001 |
|
|||
Miroslav Hegr | Neaktivní od 08.08.2001 | Jednatel | 21.05.1992 |
|
|||
František Pražan | Neaktivní od 08.08.2001 | Zástupce jednatele | 21.05.1992 |
|
|||
Miroslav Hegr | Neaktivní od 08.08.2001 | Jednatel | 21.05.1992 |
|
|||
František Pražan | Neaktivní od 08.08.2001 | Zástupce jednatele | 21.05.1992 |
|
Registrační číslo "První borovská" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r.o.) v likvidaci je 46507418.
Registrační adresa "První borovská" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r.o.) v likvidaci je 56982, 1809709, Svitavy, Borová, Borová, 260, č.p. 260, 56982 Borová.
"První borovská" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r.o.) v likvidaci byla založena 21.05.1992.