PETR PÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21793573, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jana Želivského, 2388, 17 |
|
PETR PÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21780048, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1262, 13 |
|
PETR PÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21793573, Praha, Žižkov, Jana Želivského, 2388, 17, Jana Želivského 2388/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR PÁLEK
|
Neaktivní
od 07.06.2024
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21780048, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1262, 13, Zelenky-Hajského 1262/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Pálek
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
01.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21793573, Praha 3, Žižkov, Jana Želivského, 2388, 17 |
|
Petr Pálek
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
01.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21780048, Praha 3, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1262, 13 |
|
PETR PÁLEK
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
01.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21793573, Praha, Žižkov, Jana Želivského, 2388, 17, Jana Želivského 2388/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR PÁLEK
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
01.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21780048, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1262, 13, Zelenky-Hajského 1262/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
14.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9607927, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Burešova, 2304 |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
14.12.2004 |
Adresa: |
58001, 9607927, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Burešova, 2304, Burešova 2304, 58001 Havlíčkův Brod |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 9613943, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, čp.2982 |
|
Bohumil Beránek
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 9598651, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Údolní, čp.1079 |
|
Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 25449800, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Šmolovy, čp.200 |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 9613943, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, 2982, Ledečská 2982, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bohumil Beránek
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 9598651, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Údolní, 1079, Údolní 1079, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
Jednatel |
02.03.2002 |
Adresa: |
58001, 25449800, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Šmolovy, 200, Šmolovy 200, 58001 Havlíčkův Brod |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
31.12.1992 |
Adresa: |
58001, 9613943, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, 2982 |
|
František Meloun
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
31.12.1992 |
Adresa: |
58001, 9613943, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, 2982, Ledečská 2982, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bohumil Beránek
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
9598651, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Údolní, 1079 |
|
Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov, II/1264 |
|
Bohumil Beránek
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
58001, 9598651, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Údolní, 1079, Údolní 1079, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Vladimír Brom
|
Neaktivní
od 02.03.2002
|
Jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
II/1264, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov, Žižkov II/1264, Havlíčkův Brod, okres: Havlíčkův Brod, Česká republika |
|