EVA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
Jednatel |
30.05.2020 |
Adresa: |
54701, 80586457, Náchod, Náchod, Běloves, U Zbrojnice, 402 |
|
EVA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
Jednatel |
30.05.2020 |
Adresa: |
54701, 80586457, Náchod, Náchod, Běloves, U Zbrojnice, 402, U Zbrojnice 402, Běloves, 54701 Náchod |
|
EVA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
54701, 7426402, Náchod, Běloves, Součkova, 370 |
|
EVA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
54701, 7426402, Náchod, Náchod, Běloves, Součkova, 370, Součkova 370, Běloves, 54701 Náchod |
|
Petr Maršálek
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Jednatel |
03.07.2000 |
Adresa: |
7457952, Náchod, Náchod, Borská, 1851 |
|
Petr Maršálek
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Jednatel |
03.07.2000 |
Adresa: |
54701, 7457952, Náchod, Náchod, Náchod, Borská, 1851, Borská 1851, 54701 Náchod |
|
Eva Vojtíšková
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
7426402, Náchod, Náchod, Součkova, 370 |
|
EVA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
54701, 7426402, Náchod, Náchod, Běloves, Součkova, 370, Součkova 370, Běloves, 54701 Náchod |
|
Michal Bors
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
Jednatel |
25.03.1999 |
Adresa: |
22695001, Praha 3, Praha 3, Sabinova, 278/8 |
|
Michal Bors
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
Jednatel |
25.03.1999 |
Adresa: |
13000, 22695001, Praha, Žižkov, Sabinova, 278, 8, Sabinova 278/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vincent Bors
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
Jednatel společnosti |
29.01.1993 |
Adresa: |
54701, 7450184, Náchod, Náchod, Smetanova, 1058 |
|
Jaroslav Goca
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
Zástupce jednatele |
29.01.1993 |
Adresa: |
54701, 7450753, Náchod, Náchod, Havlíčkova, 1115 |
|
Vincent Bors
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
Jednatel společnosti |
29.01.1993 |
Adresa: |
54701, 7450184, Náchod, Náchod, Náchod, Smetanova, 1058, Smetanova 1058, 54701 Náchod |
|
Jaroslav Goca
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
Zástupce jednatele |
29.01.1993 |
Adresa: |
54701, 7450753, Náchod, Náchod, Náchod, Havlíčkova, 1115, Havlíčkova 1115, 54701 Náchod |
|
Jiří Gross
|
Neaktivní
od 29.01.1993
|
Jednatel |
04.06.1992 |
Adresa: |
54908, 7337175, Náchod, Provodov-Šonov, Provodov, 71 |
|
Jiří Gross
|
Neaktivní
od 29.01.1993
|
Jednatel |
04.06.1992 |
Adresa: |
54908, 7337175, Náchod, Provodov-Šonov, Provodov, 71, Provodov 71, 54908 Provodov-Šonov |
|