Aleš Botlík
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
51601, 9854941, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1461 |
|
Aleš Botlík
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
51601, 9854941, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1461, Mírová 1461, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
51601, 9854941, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1461 |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
51601, 9854941, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1461, Mírová 1461, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Miroslav Botlík
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
19.04.1999 |
Adresa: |
51721, 9834206, Uhřínovice, 9 |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
19.04.1999 |
Adresa: |
51721, 9834206, Uhřínovice, 9 |
|
Miroslav Botlík
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
19.04.1999 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
19.04.1999 |
Adresa: |
51721, 9834206, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 9, Uhřínovice 9, 51721 Voděrady |
|
Miroslav Botlík
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
51734, 9834397, Voděrady, Uhřínovice, 32 |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
51734, 9834397, Voděrady, Uhřínovice, 32 |
|
Miroslav Botlík
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
51721, 9834397, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 32, Uhřínovice 32, 51721 Voděrady |
|
Irena Botlíková
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
51721, 9834397, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Uhřínovice, 32, Uhřínovice 32, 51721 Voděrady |
|