BOHUMIL LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2024 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231, náměstí Jana Karafiáta 231, 59242 Jimramov |
|
JAROSLAV LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2024 |
Adresa: |
56982, 26621517, Svitavy, Pustá Kamenice, Pustá Kamenice, 164, č.p. 164, 56982 Pustá Kamenice |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2024 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70, č.p. 70, 57201 Sádek |
|
HELENA KOHLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
57201, 15944344, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, B. Němcové, 667 |
|
MARTIN BALÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
57201, 15933491, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Heydukova, 157 |
|
HELENA KOHLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
57201, 15944344, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, B. Němcové, 667, B. Němcové 667, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
MARTIN BALÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
57201, 15933491, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Heydukova, 157, Heydukova 157, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
56982, 26621517, Svitavy, Pustá Kamenice, Pustá Kamenice, 164 |
|
BOHUMIL LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231 |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 26.02.2024
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70, č.p. 70, 57201 Sádek |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 26.02.2024
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
56982, 26621517, Svitavy, Pustá Kamenice, Pustá Kamenice, 164, č.p. 164, 56982 Pustá Kamenice |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 26.02.2024
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231, náměstí Jana Karafiáta 231, 59242 Jimramov |
|
HELENA KOHLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
57201, 15944344, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, B. Němcové, 667 |
|
MARTIN BALÁŠ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
57201, 15933491, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Heydukova, 157 |
|
HELENA KOHLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
57201, 15944344, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, B. Němcové, 667, B. Němcové 667, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
MARTIN BALÁŠ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
57201, 15933491, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Heydukova, 157, Heydukova 157, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
56982, 5216419, Krouna, Čachnov, 18 |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
57201, 15941558, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387 |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
57201, 15953866, Sádek, Sádek, 70 |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
59242, 3575535, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231 |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
56982, 5216419, Chrudim, Krouna, Čachnov, 18, Čachnov 18, 56982 Krouna |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
57201, 15941558, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387, Rumunská 387, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23, Antonína Slavíčka 649/23, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70, č.p. 70, 57201 Sádek |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
07.03.2016 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231, náměstí Jana Karafiáta 231, 59242 Jimramov |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
59242, 3575535, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231 |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
57201, 15953866, Sádek, Sádek, 70 |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23 |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
57201, 15941558, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56982, 5216419, Krouna, Čachnov, 18 |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231, náměstí Jana Karafiáta 231, 59242 Jimramov |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70, č.p. 70, 57201 Sádek |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23, Antonína Slavíčka 649/23, Lány, 56802 Svitavy |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
57201, 15941558, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387, Rumunská 387, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 07.03.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56982, 5216419, Chrudim, Krouna, Čachnov, 18, Čachnov 18, 56982 Krouna |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
57201, 15953866, Sádek, Sádek, 70 |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23 |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
57201, 15941558, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
56982, 5216419, Krouna, Čachnov, 18 |
|
Ing. STANISLAV ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
57201, 15953866, Svitavy, Sádek, Sádek, 70, č.p. 70, 57201 Sádek |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23, Antonína Slavíčka 649/23, Lány, 56802 Svitavy |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
57201, 15941558, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387, Rumunská 387, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
56982, 5216419, Chrudim, Krouna, Čachnov, 18, Čachnov 18, 56982 Krouna |
|
Bohumil Lorenc
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
59242, Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta, 231 |
|
BOHUMIL LORENC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
59242, 3575535, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Jimramov, náměstí Jana Karafiáta, 231, náměstí Jana Karafiáta 231, 59242 Jimramov |
|
Miroslav Lidmila
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
Jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
Sádek 140, PSČ 572 01 Polička |
|
Miroslav Lidmila
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
Jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
57201, 15954561, Svitavy, Sádek, Sádek, 140, č.p. 140, 57201 Sádek |
|
Ing. Luboš Moravec
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
19.11.2003 |
Adresa: |
18912311, Svitavy, Antonína Slavíčka, 649/23 |
|
Ing. LUBOŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
19.11.2003 |
Adresa: |
56802, 18912311, Svitavy, Svitavy, Lány, Antonína Slavíčka, 649, 23, Antonína Slavíčka 649/23, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ing. Luboš Moravec
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
Svitavy, Svitavy, A. Slavíčka, 23 |
|
Ing. Stanislav Červený
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
|
Libor Koráb
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
15941558, Svitavy, Polička, Rumunská, 387 |
|
Ing. Luboš Moravec
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
56802, 18915892, Svitavy, Svitavy, Město, náměstí Míru, 123, 50, náměstí Míru 123/50, Město, 56802 Svitavy |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
čp. 18, Čachnov, Čachnov čp. 18, Česká republika |
|
Ing. Stanislav Červený
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
čp. 70, Sádek, Sádek čp. 70, Česká republika |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel společnosti |
14.05.2002 |
Adresa: |
57201, 15941558, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387, Rumunská 387, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
Ing. Stanislav Červený
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
|
Ing. Luboš Moravec
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
Svitavy, A. Slavíčka, 23 |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
|
Libor Koráb
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
15941558, Polička, Rumunská, 387 |
|
Vladimír Paclík
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
15934349, Polička, Havlíčkova, 235 |
|
Ing. Stanislav Červený
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
čp. 70, Sádek, Sádek čp. 70, Česká republika |
|
Ing. Luboš Moravec
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
56802, 18915892, Svitavy, Svitavy, Město, náměstí Míru, 123, 50, náměstí Míru 123/50, Město, 56802 Svitavy |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
čp. 18, Čachnov, Čachnov čp. 18, Česká republika |
|
LIBOR KORÁB
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
57201, 15941558, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Rumunská, 387, Rumunská 387, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
Vladimír Paclík
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
Jednatel společnosti |
02.06.1992 |
Adresa: |
57201, 15934349, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Havlíčkova, 235, Havlíčkova 235, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
|