VLADIMÍR ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
53343, 7585497, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 129 |
|
VLADIMÍR ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
53343, 7585497, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 129, č.p. 129, 53343 Rohovládova Bělá |
|
Ing. JIŘÍ BURIAN
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
53009, 7730837, Pardubice, Trnová, Na Vrškách, 98 |
|
Ing. JIŘÍ BURIAN
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Jednatel |
30.04.2014 |
Adresa: |
53009, 7730837, Pardubice, Pardubice, Trnová, Na Vrškách, 98, Na Vrškách 98, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Vladimír Štěpánek
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
Jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
53343, 7585497, Pardubice, Rohovládova Bělá, 129 |
|
VLADIMÍR ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
Jednatel |
02.11.2000 |
Adresa: |
53343, 7585497, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 129, č.p. 129, 53343 Rohovládova Bělá |
|
Ing. Jiří Burian
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
Jednatel |
25.07.2000 |
Adresa: |
53009, 7730837, Pardubice, Pardubice, Na vrškách, 98 |
|
Ing. JIŘÍ BURIAN
|
Neaktivní
od 30.04.2014
|
Jednatel |
25.07.2000 |
Adresa: |
53009, 7730837, Pardubice, Pardubice, Trnová, Na Vrškách, 98, Na Vrškách 98, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Josef Kořínek
|
Neaktivní
od 25.07.2000
|
Jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
53000, Pardubice, Pardubice, E. Košťála, 958 |
|
Ing. Josef Kořínek
|
Neaktivní
od 25.07.2000
|
Jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
53012, 7723334, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 958, Erno Košťála 958, Studánka, 53012 Pardubice |
|