Ing. LUDOVÍT OVČIARIK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
78832, 8081611, Šumperk, Staré Město, Staré Město, Hanušovická, 124 |
|
Ing. LUDOVÍT OVČIARIK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
78832, 8081611, Šumperk, Staré Město, Staré Město, Hanušovická, 124, Hanušovická 124, 78832 Staré Město |
|
Ing. Ludovít Ovčiarik
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
05.11.2008 |
Adresa: |
78832, 8081611, Staré Město, Hanušovická, 124 |
|
Ing. LUDOVÍT OVČIARIK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
05.11.2008 |
Adresa: |
78832, 8081611, Šumperk, Staré Město, Staré Město, Hanušovická, 124, Hanušovická 124, 78832 Staré Město |
|
ing. Ĺudevít Ovčiarik
|
Neaktivní
od 05.11.2008
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
78832, Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovická, 124 |
|
ing. Ĺudevít Ovčiarik
|
Neaktivní
od 05.11.2008
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
124, Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovická, 78832, Hanušovická 124, 78832 Staré Město pod Sněžníkem, Česká republika |
|
Roman Hýbl
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
16.12.1992 |
Adresa: |
5840333, Hanušovice, Na Holbě, 493 |
|
ing. Ĺudevít Ovčiarik
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
16.12.1992 |
Adresa: |
Staré Město pod Sněžníkem, Úzká, 55 |
|
Roman Hýbl
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
16.12.1992 |
Adresa: |
78833, 5840333, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Na Holbě, 493, Na Holbě 493, 78833 Hanušovice |
|
ing. Ĺudevít Ovčiarik
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
16.12.1992 |
Adresa: |
55, Staré Město pod Sněžníkem, Úzká, Úzká 55, Staré Město pod Sněžníkem, Česká republika |
|
Daniel Dusík
|
Neaktivní
od 16.12.1992
|
jednatel |
24.09.1992 |
Adresa: |
8470448, Odry, Lidická, 5 |
|
Daniel Dusík
|
Neaktivní
od 16.12.1992
|
jednatel |
24.09.1992 |
Adresa: |
74235, 8470448, Nový Jičín, Odry, Odry, Lidická, 628, 5, Lidická 628/5, 74235 Odry |
|
Daniel Dusík
|
Neaktivní
od 24.09.1992
|
jednatel |
06.04.1992 |
Adresa: |
11867841, Aš, Štefánikova, 17 |
|
Ing. Ladislav Trčka
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
06.04.1992 |
Adresa: |
Staré Město pod Sněžníkem, Polní, 272 |
|
Daniel Dusík
|
Neaktivní
od 24.09.1992
|
jednatel |
06.04.1992 |
Adresa: |
35201, 11867841, Cheb, Aš, Aš, Štefánikova, 2266, 17, Štefánikova 2266/17, 35201 Aš |
|
Ing. Ladislav Trčka
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
06.04.1992 |
Adresa: |
272, Staré Město pod Sněžníkem, Polní, Polní 272, Staré Město pod Sněžníkem, Česká republika |
|