IVO BENEŠ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11236655, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova, 2407, 2 |
|
IVO BENEŠ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11236655, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova, 2407, 2, Kabelíkova 2407/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivo Beneš
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
75002, 11236655, Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova, 2407, 2 |
|
IVO BENEŠ
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
75002, 11236655, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova, 2407, 2, Kabelíkova 2407/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivo Beneš
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
11231394, Přerov, Žerotínovo nám., č. 44 |
|
Ivo Beneš
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
75002, 11231394, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 1866, 44, Žerotínovo nám. 1866/44, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ivo Beneš
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
11231394, Přerov, Žerotínovo nám., č. 44 |
|
Jiří Beneš
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
Rakusko, Wien, Grangasse 1 |
|
Karl Ipschitz
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
Rakousko, Ollern, Waldheimstrasse 39 |
|
Ivo Beneš
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
75002, 11231394, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 1866, 44, Žerotínovo nám. 1866/44, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Jiří Beneš
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
Rakusko, Wien, Grangasse 1, Grangasse 1, Rakusko, Wien, Česká republika |
|
Karl Ipschitz
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
společník |
23.06.1992 |
Adresa: |
Rakousko, Ollern, Waldheimstrasse 39, Waldheimstrasse 39, Rakousko, Ollern, Česká republika |
|