JAN PLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
79001, 40251942, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Za Pilou, 469 |
|
JAN PLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
79001, 40251942, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Za Pilou, 469, Za Pilou 469, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
JIŘÍ KOUŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
79001, 5884896, Jeseník, Jeseník, Školní, 36, 21 |
|
JIŘÍ KOUŘIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
79001, 5884896, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Školní, 36, 21, Školní 36/21, 79001 Jeseník |
|
JAN PLEVA
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
79001, 40251942, Jeseník, Bukovice, Za Pilou, 469 |
|
JAN PLEVA
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
79001, 40251942, Jeseník, Jeseník, Bukovice, Za Pilou, 469, Za Pilou 469, Bukovice, 79001 Jeseník |
|
Jiří Kouřil
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79001, 5884896, Jeseník, Školní, č. 36 |
|
JIŘÍ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79001, 5884896, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Školní, 36, 21, Školní 36/21, 79001 Jeseník |
|
Jiří Kouřil
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
06.03.2002 |
Adresa: |
79001, 5886635, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 248 |
|
Jiří Kouřil
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
06.03.2002 |
Adresa: |
79001, 5886635, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 248, 16, Tyršova 248/16, 79001 Jeseník |
|
Jiří Kouřil
|
Neaktivní
od 06.03.2002
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
5886635, Jeseník, Tyršova, 248 |
|
Jiří Kouřil
|
Neaktivní
od 06.03.2002
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
79001, 5886635, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Tyršova, 248, 16, Tyršova 248/16, 79001 Jeseník |
|