Mariusz Noga
|
Neaktivní
od 06.09.2000
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
73995, 1, Bystřice nad Olší, č. 772 |
|
Mariusz Noga
|
Neaktivní
od 06.09.2000
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
73995, 12467570, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 772, č.p. 772, 73995 Bystřice |
|
Ing. Jan Malik
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73995, 100, Bystřice nad Olší, č. 269 |
|
Ing. Zdeněk Raška
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73961, 1, Třinec VI, Lidická, 662 |
|
Jaroslav Reichenbach
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73992, 100, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, č. 698 |
|
Tadeáš Noga
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73995, 100, Bystřice nad Olší, č. 722 |
|
Ing. Jan Malik
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73995, 12462543, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 269, č.p. 269, 73995 Bystřice |
|
Ing. Zdeněk Raška
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73961, 12570575, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 662, Lidická 662, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Jaroslav Reichenbach
|
Neaktivní
od 05.10.1993
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73998, 14203871, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 698, č.p. 698, 73998 Mosty u Jablunkova |
|
Tadeáš Noga
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
jednatel |
26.05.1992 |
Adresa: |
73995, 12467073, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 722, č.p. 722, 73995 Bystřice |
|