DÁVID PETRÁSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2024 |
Adresa: |
53009, 7795173, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 297, Okrajová 297, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
53009, 7795173, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 297 |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 28.06.2024
|
Jednatel |
14.06.2023 |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
Jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
53009, 7795173, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 297, Okrajová 297, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Jednatel |
17.02.2018 |
Adresa: |
28601, 11574364, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Koudelov, 43 |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Jednatel |
17.02.2018 |
Adresa: |
28601, 11574364, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Koudelov, 43, Koudelov 43, 28601 Vrdy |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
Jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
78901, 8143846, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 847, 38 |
|
DÁVID PETRÁSEK
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
Jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
78901, 8143846, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 847, 38, Severovýchod 847/38, 78901 Zábřeh |
|
KVĚTOSLAV URBÁŠEK
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
78901, 8140031, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20 |
|
KVĚTOSLAV URBÁŠEK
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
78901, 8140031, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20, Severovýchod 480/20, 78901 Zábřeh |
|
Květoslav Urbášek
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
Adresa: |
78901, 8140031, Zábřeh, Severovýchod, 480/20 |
|
KVĚTOSLAV URBÁŠEK
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
Adresa: |
78901, 8140031, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20, Severovýchod 480/20, 78901 Zábřeh |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 19.01.2009
|
jednatel |
24.10.2005 |
Adresa: |
78901, 8140031, Zábřeh, Severovýchod, 480/20 |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 19.01.2009
|
jednatel |
24.10.2005 |
Adresa: |
78901, 8140031, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20, Severovýchod 480/20, 78901 Zábřeh |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 24.10.2005
|
jednatel |
13.08.2005 |
Adresa: |
8140031, Zábřeh, Severovýchod, 20 |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 24.10.2005
|
jednatel |
13.08.2005 |
Adresa: |
78901, 8140031, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20, Severovýchod 480/20, 78901 Zábřeh |
|
Květoslav Urbášek
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
8140260, Zábřeh, Severovýchod, 15 |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 13.08.2005
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
8140031, Zábřeh, Severovýchod, 20 |
|
Květoslav Urbášek
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
78901, 8140260, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 500, 15, Severovýchod 500/15, 78901 Zábřeh |
|
Božena Urbášková
|
Neaktivní
od 13.08.2005
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
78901, 8140031, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 480, 20, Severovýchod 480/20, 78901 Zábřeh |
|