STANISLAV TOMEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.08.2023 |
Adresa: |
37005, 23353546, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Netolická, 1144, 3, Netolická 1144/3, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
PAVEL MACHEK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
18.08.2023 |
Adresa: |
38203, 16537025, Český Krumlov, Holubov, Třísov, 121, Třísov 121, 38203 Holubov |
|
HYNEK ANDERLE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
18.08.2023 |
Adresa: |
38203, 27875881, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 169, č.p. 169, 38203 Holubov |
|
Ing. KAREL MUK
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
18.08.2023 |
Adresa: |
38203, 16533836, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 190, č.p. 190, 38203 Holubov |
|
JAN ŠUSTR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.08.2023 |
Adresa: |
38203, 25333135, Český Krumlov, Holubov, Třísov, 3, Třísov 3, 38203 Holubov |
|
PETR KOVÁČ
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
31.08.2022 |
Adresa: |
38203, 75333350, Český Krumlov, Holubov, Krasetín, 79 |
|
Ing. VÁCLAV KUDLÁČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 26384167, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 158 |
|
HYNEK ANDERLE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 27875881, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 169 |
|
PETR KOVÁČ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 75936453, Český Krumlov, Holubov, Krasetín, 85 |
|
PAVEL MAŘÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 8707979, Český Krumlov, Křemže, Křemže, Pasíčka, 310 |
|
PETR DLOUHÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 16533593, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 125 |
|
Ing. KAREL MUK
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16533836, Holubov, Holubov, 190 |
|
KAREL PEŠL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16533569, Holubov, Holubov, 122 |
|
JAN ŠUSTR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 25333135, Holubov, Třísov, 3 |
|
PETR KOVÁČ
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Myslivecký hospodář |
31.08.2022 |
Adresa: |
38203, 75333350, Český Krumlov, Holubov, Krasetín, 79, Krasetín 79, 38203 Holubov |
|
Ing. VÁCLAV KUDLÁČEK
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Předseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 26384167, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 158, č.p. 158, 38203 Holubov |
|
HYNEK ANDERLE
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Místopředseda výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 27875881, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 169, č.p. 169, 38203 Holubov |
|
PETR KOVÁČ
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 75936453, Český Krumlov, Holubov, Krasetín, 85, Krasetín 85, 38203 Holubov |
|
PAVEL MAŘÍK
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 8707979, Český Krumlov, Křemže, Křemže, Pasíčka, 310, Pasíčka 310, 38203 Křemže |
|
PETR DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Člen výboru |
05.07.2018 |
Adresa: |
38203, 16533593, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 125, č.p. 125, 38203 Holubov |
|
ZDENĚK SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 26006235, Holubov, Holubov, 134 |
|
Ing. JOSEF TROUP
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Místopředseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 8708584, Křemže, Křemže, Lomená, 373 |
|
VÁCLAV KUDLÁČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16532848, Holubov, Holubov, 48 |
|
PETR KOVÁČ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
Myslivecký hospodář |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 30747058, Holubov, Krasetín, 68 |
|
ZDENĚK SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 26006235, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 134, č.p. 134, 38203 Holubov |
|
Ing. JOSEF TROUP
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Místopředseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 8708584, Český Krumlov, Křemže, Křemže, Lomená, 373, Lomená 373, 38203 Křemže |
|
VÁCLAV KUDLÁČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16532848, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 48, č.p. 48, 38203 Holubov |
|
PETR KOVÁČ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
Myslivecký hospodář |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 30747058, Český Krumlov, Holubov, Krasetín, 68, Krasetín 68, 38203 Holubov |
|
Ing. KAREL MUK
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Finanční hospodář |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16533836, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 190, č.p. 190, 38203 Holubov |
|
KAREL PEŠL
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 16533569, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 122, č.p. 122, 38203 Holubov |
|
JAN ŠUSTR
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
38203, 25333135, Český Krumlov, Holubov, Třísov, 3, Třísov 3, 38203 Holubov |
|