Mg. ROMANA BLÁHOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.11.2023 |
Adresa: |
39701, 26656019, Písek, Písek, Hradiště, Šumavská, 379, Šumavská 379, Hradiště, 39701 Písek |
|
Mgr. LUCIE SAMCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
03.08.2023 |
Adresa: |
39701, 5537941, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1649, Dr. M. Horákové 1649, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. EVA MOULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.07.2023 |
Adresa: |
39701, 28325729, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 480, Pražská 480, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. EVA HRNEČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
26.06.2019 |
Adresa: |
39701, 5555663, Písek, Vojníkov, Louka, 2 |
|
Mgr. LUCIE SAMCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5537941, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1649 |
|
JIŘINA HOUZAROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5540585, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Budovatelská, 1914 |
|
Mgr. EVA HRNEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
člen správní rady |
26.06.2019 |
Adresa: |
39701, 5555663, Písek, Vojníkov, Louka, 2, Louka 2, 39701 Vojníkov |
|
Mgr. LUCIE SAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
člen správní rady |
04.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5537941, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1649, Dr. M. Horákové 1649, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
JIŘINA HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
člen správní rady |
04.10.2016 |
Adresa: |
39701, 5540585, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Budovatelská, 1914, Budovatelská 1914, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. LEONA CHALUPOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
člen správní rady |
17.07.2013 |
Adresa: |
39701, 5548438, Písek, Pražské Předměstí, Jablonského, 397, 12 |
|
Mgr. LEONA CHALUPOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
člen správní rady |
17.07.2013 |
Adresa: |
39701, 5548438, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Jablonského, 397, 12, Jablonského 397/12, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. Jiří Kozelka
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39901, 5573041, Milevsko, Písecké Předměstí, 1304 |
|
Mgr. Lucie Samcová
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39701, 5537941, Písek, Dr. M. Horákové, 1649 |
|
Jiřina Houzarová
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39701, 5540585, Písek, Budovatelská, 1914 |
|
Mgr. Jiří Kozelka
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39901, 5573041, Písek, Milevsko, Milevsko, Písecké předměstí, 1304, Písecké předměstí 1304, 39901 Milevsko |
|
Mgr. LUCIE SAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39701, 5537941, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1649, Dr. M. Horákové 1649, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
JIŘINA HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
člen správní rady |
24.12.2011 |
Adresa: |
39701, 5540585, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Budovatelská, 1914, Budovatelská 1914, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Vladimír Souček
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
5548675, Písek, Písek, Na stínadlech, 421 |
|
MUDr. Pavel Buček
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
Písek, Písek, K.Čapka, 1505 |
|
Jiřina Houzarová
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
5540585, Písek, Písek, Budovatelská, 1914 |
|
Vladimír Souček
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
39701, 5548675, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Stínadlech, 421, Na Stínadlech 421, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
MUDr. Pavel Buček
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
1505, Písek, Písek, K.Čapka, K.Čapka 1505, Písek, okres: Písek, Česká republika |
|
JIŘINA HOUZAROVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2011
|
člen správní rady |
11.09.1998 |
Adresa: |
39701, 5540585, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Budovatelská, 1914, Budovatelská 1914, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|