Ing. Adolf Kámen
|
Neaktivní
od 29.06.1995
|
konkurzní správce |
08.12.1994 |
Adresa: |
37005, 3, České Budějovice, E. Destinové, 21 |
|
Ing. Adolf Kámen
|
Neaktivní
od 29.06.1995
|
konkurzní správce |
08.12.1994 |
Adresa: |
37005, 23351683, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Emy Destinové, 935, 21, Emy Destinové 935/21, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Miroslav Galbač
|
Neaktivní
od 07.05.1992
|
společník a jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
23350725, České Budějovice, J. Opletala, 823/69 |
|
Vladimír Dolének
|
Neaktivní
od 07.05.1992
|
společník a jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
3, České Budějovice, Pražská, 520/131 |
|
Jaroslav Laštovka
|
Neaktivní
od 07.05.1992
|
společník a jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
23352060, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 8 |
|
Miroslav Galbač
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
23350725, České Budějovice, České Budějovice, J. Opletala, 823/69 |
|
Vladimír Dolének
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
3, České Budějovice, České Budějovice, Pražská, 520/131 |
|
Jaroslav Laštovka
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
23352060, České Budějovice, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 8 |
|
Miroslav Galbač
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
37005, 23350725, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Opletala, 823, 69, J. Opletala 823/69, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Vladimír Dolének
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
37004, 23363177, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 520, 131, Pražská tř. 520/131, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Jaroslav Laštovka
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
jednatel |
07.05.1992 |
Adresa: |
37011, 23352060, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 979, 8, Fr. Ondříčka 979/8, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|