Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
předseda představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
04001, Košice - Staré mesto, Žriedlová 3363/10 |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
místopředseda představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
04023, Košice - Sídlisko KVP, Bauerova 1196/28 |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
člen představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
04001, Košice - Sever, Malinová 2701/19 |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
člen představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
předseda představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
Košice - Staré mesto, Žriedlová 3363/10, 04001, Žriedlová 3363/10, 04001 Košice - Staré mesto, Slovensko |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
místopředseda představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
Košice - Sídlisko KVP, Bauerova 1196/28, 04023, Bauerova 1196/28, 04023 Košice - Sídlisko KVP, Slovensko |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
člen představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
Košice - Sever, Malinová 2701/19, 04001, Malinová 2701/19, 04001 Košice - Sever, Slovensko |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
člen představenstva |
17.09.2018 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217, Lesní 217, 28911 Vrbová Lhota |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
člen představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217 |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
člen představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217, Lesní 217, 28911 Vrbová Lhota |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
32600, 24519537, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2217, 20 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
předseda představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
04001, Košice - Staré mesto, Žriedlová 3363/10 |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
místopředseda představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
04023, Košice - Sídlisko KVP, Bauerova 1196/38 |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
04001, Košice - Sever, Malinová 2701/19 |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
32600, 24519537, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2217, 20, náměstí Generála Píky 2217/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
předseda představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
Košice - Staré mesto, Žriedlová 3363/10, 04001, Žriedlová 3363/10, 04001 Košice - Staré mesto, Slovensko |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
místopředseda představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
Košice - Sídlisko KVP, Bauerova 1196/38, 04023, Bauerova 1196/38, 04023 Košice - Sídlisko KVP, Slovensko |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
Košice - Sever, Malinová 2701/19, 04001, Malinová 2701/19, 04001 Košice - Sever, Slovensko |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
předseda představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
Košice - západ, Bratislavská, 1646/62 |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
místopředseda představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
Košice, Bauerova, 28 |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
Košice - sever, Malinová, 2701/19 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
Plzeň 2 - Slovany, Náměstí Generála Píky, 2217/20 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
předseda představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
1646/62, Košice - západ, Bratislavská, Bratislavská 1646/62, Košice - západ, Slovensko |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
místopředseda představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
28, Košice, Bauerova, Bauerova 28, Košice, Česká republika |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
2701/19, Košice - sever, Malinová, Malinová 2701/19, Košice - sever, Slovensko |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
04.11.2008 |
Adresa: |
32600, 24519537, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2217, 20, náměstí Generála Píky 2217/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
předseda představenstva |
05.11.2003 |
Adresa: |
Košice, Magurská, 2 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
člen představenstva |
05.11.2003 |
Adresa: |
1233301, Nymburk, Jižní, 2232 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
předseda představenstva |
05.11.2003 |
Adresa: |
2, Košice, Magurská, Magurská 2, Košice, Slovensko |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
člen představenstva |
05.11.2003 |
Adresa: |
28802, 1233301, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232, Jižní 2232, 28802 Nymburk |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
místopředseda představenstva |
02.02.2002 |
Adresa: |
Košice, Bauerova, 28 |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
místopředseda představenstva |
02.02.2002 |
Adresa: |
28, Košice, Bauerova, Bauerova 28, Košice, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Šulc
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
člen představenstva |
18.12.2001 |
Adresa: |
17585147, České Budějovice, Lišov, Nová, 597 |
|
Ing. Miroslav Šulc
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
člen představenstva |
18.12.2001 |
Adresa: |
37372, 17585147, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 597, 5, Nová 597/5, 37372 Lišov |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
místopředseda představenstva |
04.10.2000 |
Adresa: |
1233301, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
místopředseda představenstva |
04.10.2000 |
Adresa: |
28802, 1233301, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232, Jižní 2232, 28802 Nymburk |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
1231138, Nymburk, Nymburk, Hořátevská, 2008 |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
Košice, Bauerova, 28 |
|
Ing. Martin Šulc
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
České Budějovice, Lišov, Nová ulice, 597 |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
Košice, Moldavská, 33 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
28802, 1231138, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Hořátevská, 2008, 4, Hořátevská 2008/4, 28802 Nymburk |
|
Ing. Alfonz Lukačin
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
28, Košice, Bauerova, Bauerova 28, Košice, Česká republika |
|
Ing. Martin Šulc
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
37372, 17585147, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 597, 5, Nová 597/5, 37372 Lišov |
|
JUDr. Alexander Zápotocký
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
člen představenstva |
26.06.1996 |
Adresa: |
33, Košice, Moldavská, Moldavská 33, Košice, Česká republika |
|
Mgr. Petr Šedý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
15.08.1995 |
Adresa: |
Praha 6-Řepy, Makovského ul. 1339 |
|
Mgr. Petr Šedý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
15.08.1995 |
Adresa: |
16300, 22715231, Praha, Řepy, Makovského, 1339, 16, Makovského 1339/16, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Radoslava Kodymová
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
Praha 7 - Bráník, Jasná II/1338 |
|
ing. Lubomír Vejdovec
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, Lidická, 12 |
|
ing. Marie Korandová
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37001, 23395362, České Budějovice, Dobrovodská, 149 |
|
ing. Jaroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
30100, 24581771, Plzeň, Partyzánská, 5 |
|
ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, U Malše l |
|
ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
předs.předst.a gen.řed.společ. |
30.04.1993 |
Adresa: |
37012, 23354062, České Budějovice, K.Štěcha, 6 |
|
Ing. Radoslava Kodymová
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
14700, 21810371, Praha, Braník, Jasná II, 1338, 1, Jasná II 1338/1, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
31200, 24581771, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Partyzánská, 843, 5, Partyzánská 843/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
ing. Lubomír Vejdovec
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37001, 23415231, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř., 95, 12, Lidická tř. 95/12, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
ing. Marie Korandová
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37006, 23395362, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Dobrovodská, 1113, 149, Dobrovodská 1113/149, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 02.02.2002
|
člen představenstva |
30.04.1993 |
Adresa: |
37001, 23415487, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, U Malše, 133, 1, U Malše 133/1, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
předs.předst.a gen.řed.společ. |
30.04.1993 |
Adresa: |
37005, 23354062, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1201, 6, K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
23354062, České Budějovice, K. Štěcha, 6 |
|
Ing. Jaroslav Žoček
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
České Budějovice, Benešova, 51 |
|
Ing. Bohumil Zeman
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
České Budějovice, U domova důchodců, 6 |
|
Ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
37005, 23354062, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1201, 6, K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Jaroslav Žoček
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
51, České Budějovice, Benešova, Benešova 51, České Budějovice, Česká republika |
|
Ing. Bohumil Zeman
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
6, České Budějovice, U domova důchodců, U domova důchodců 6, České Budějovice, Česká republika |
|