JUDr. Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
předseda představenstva |
19.10.2001 |
Adresa: |
37005, 23353325, České Budějovice, České Budějovice, Dlouhá, 31 |
|
Olga Šitnerová
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
člen předstaenstva |
19.10.2001 |
Adresa: |
37001, 23403322, České Budějovice, České Budějovice, U elektrárny, 6 |
|
Josef Blažek
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
člen představenstva |
19.10.2001 |
Adresa: |
Ševětín, Neplachov 11, 373 63 |
|
JUDr. Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
předseda představenstva |
19.10.2001 |
Adresa: |
37011, 23353325, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dlouhá, 1121, 31, Dlouhá 1121/31, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Olga Šitnerová
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
člen předstaenstva |
19.10.2001 |
Adresa: |
37001, 23403322, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Elektrárny, 403, 6, U Elektrárny 403/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
člen představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
21760080, Praha 3, Praha 3, Slezská, 96 |
|
Ing. Josef Vondrášek
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
člen představensta |
16.02.1999 |
Adresa: |
23401699, České Budějovice, České Budějovice, Jeronýmova, 7 |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
člen představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
13000, 21760080, Praha, Vinohrady, Slezská, 844, 96, Slezská 844/96, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Josef Vondrášek
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
člen představensta |
16.02.1999 |
Adresa: |
37001, 23401699, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 215, 7, Jeronýmova 215/7, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
JUDr. Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
23353325, České Budějovice, České Budějovice, Dlouhá, 31 |
|
JUDr. Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
37011, 23353325, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dlouhá, 1121, 31, Dlouhá 1121/31, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
člen představenstva |
30.12.1997 |
Adresa: |
21760080, Praha 3, Praha 3, Slezská, 96 |
|
Karel Glaser
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
předseda představenstva |
30.12.1997 |
Adresa: |
23377437, České Budějovice, České Budějovice, Plzeňská, 38 |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
člen představenstva |
30.12.1997 |
Adresa: |
13000, 21760080, Praha, Vinohrady, Slezská, 844, 96, Slezská 844/96, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Karel Glaser
|
Neaktivní
od 19.10.2001
|
předseda představenstva |
30.12.1997 |
Adresa: |
37004, 23377437, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská, 2162, 38, Plzeňská 2162/38, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Karel Glaser
|
Neaktivní
od 30.12.1997
|
člen představenstva |
05.09.1997 |
Adresa: |
23377437, České Budějovice, České Budějovice, Plzeňská, 38 |
|
Karel Glaser
|
Neaktivní
od 30.12.1997
|
člen představenstva |
05.09.1997 |
Adresa: |
37004, 23377437, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská, 2162, 38, Plzeňská 2162/38, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
ing. Zdeněk Passinger
|
Neaktivní
od 05.09.1997
|
člen představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
19679602, Brno-město, Brno, Urbánkova, 22 |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 30.12.1997
|
předseda představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
21760080, Praha 3, Praha 3, Slezská, 96 |
|
Ing. Ctirad Richter
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
místopředseda představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
21760080, Praha 3, Praha 3, Slezská, 96 |
|
Ing. Zdeněk Passinger
|
Neaktivní
od 05.09.1997
|
člen představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
62400, 19679602, Brno-město, Brno, Komín, Urbánkova, 790, 22, Urbánkova 790/22, Komín, 62400 Brno |
|
Michal Lieb
|
Neaktivní
od 30.12.1997
|
předseda představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
13000, 21760080, Praha, Vinohrady, Slezská, 844, 96, Slezská 844/96, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Ctirad Richter
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
místopředseda představenstva |
10.09.1996 |
Adresa: |
13000, 21760080, Praha, Vinohrady, Slezská, 844, 96, Slezská 844/96, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
člen představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
23415487, České Budějovice, U Malše, 1 |
|
JUDr.ing. Ivo Novák
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
místopředseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
23417722, České Budějovice, České Budějovice, Pabláskova, 30 |
|
Ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
člen představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
37001, 23415487, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, U Malše, 133, 1, U Malše 133/1, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
JUDr.ing. Ivo Novák
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
místopředseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
37001, 23417722, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Pabláskova, 379, 30, Pabláskova 379/30, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Josef Severa
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
16.11.1993 |
Adresa: |
11737557, Hrdějovice, č. 6 |
|
JUDr. František Mozga
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
člen představenstva |
16.11.1993 |
Adresa: |
19433034, Brno, Molákova, 19 |
|
Josef Severa
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
16.11.1993 |
Adresa: |
37361, 11737557, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Na Návsi, 6, Na Návsi 6, 37361 Hrdějovice |
|
JUDr. František Mozga
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
člen představenstva |
16.11.1993 |
Adresa: |
62800, 19433034, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2153, 19, Molákova 2153/19, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Vladimír David
|
Neaktivní
od 16.11.1993
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
22573445, Praha 10, Záveská, 2 |
|
Jindřich Blažek
|
Neaktivní
od 16.11.1993
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
23351730, České Budějovice, Branišovská, 54 |
|
Milan Mach
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
999999999, České Budějovice, Lipenská, 32 |
|
Ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
místopředseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
23415487, České Budějovice, U Malše, 1 |
|
Ing. Jiří Petrásek
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
předseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
3, České Budějovice, Pražská, 83 |
|
Ing. Vladimír David
|
Neaktivní
od 16.11.1993
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
10200, 22573445, Praha, Hostivař, Záveská, 871, 2, Záveská 871/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jindřich Blažek
|
Neaktivní
od 16.11.1993
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
37005, 23351730, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Branišovská, 941, 54, Branišovská 941/54, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Milan Mach
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
37001, 23373199, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1667, 32, Lipenská 1667/32, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Václav Fuchs
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
místopředseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
37001, 23415487, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, U Malše, 133, 1, U Malše 133/1, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Jiří Petrásek
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
předseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
37004, 23367041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 962, 83, Pražská tř. 962/83, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ladislav Váňa
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
100, Jistebnice 274 Sídliště II |
|
Josef Brom
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
100, Dobrá Voda u Č. Budějovice, U Křížku 36 |
|
JUDr. Bedřich Hovorka
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
společník |
01.05.1992 |
Adresa: |
100, Kněžské Dvory, Hloucha 2 |
|
Ladislav Váňa
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
Jistebnice 274 Sídliště II, Jistebnice 274 Sídliště II, Česká republika |
|
Josef Brom
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
Dobrá Voda u Č. Budějovice, U Křížku 36, U Křížku 36, Dobrá Voda u Č. Budějovice, Česká republika |
|
JUDr. Bedřich Hovorka
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
společník |
01.05.1992 |
Adresa: |
Kněžské Dvory, Hloucha 2, Hloucha 2, Kněžské Dvory, Česká republika |
|