FRANTIŠEK ROD
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20072503, Pelhřimov, Pelhřimov, Houserovka, 5 |
|
FRANTIŠEK ROD
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20072503, Pelhřimov, Pelhřimov, Houserovka, 5, Houserovka 5, 39301 Pelhřimov |
|
LADISLAV MED
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
39301, 26550547, Pelhřimov, Pelhřimov, Lipských, 2087 |
|
Ladislav Med
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
39301, 26550547, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Lipských, 2087, Lipských 2087, 39301 Pelhřimov |
|
Ladislav Med
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
39301, 26550547, Pelhřimov, Lipských, 2087 |
|
František Rod
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
39301, 20072503, Pelhřimov, Houserovka, 5 |
|
Ladislav Med
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
39301, 26550547, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Lipských, 2087, Lipských 2087, 39301 Pelhřimov |
|
FRANTIŠEK ROD
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
39301, 20072503, Pelhřimov, Pelhřimov, Houserovka, 5, Houserovka 5, 39301 Pelhřimov |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
13762435, Panské Dubenky, 62 |
|
Miroslav Jirků
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
24.02.2000 |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
37853, 13762435, Jihlava, Panské Dubenky, Panské Dubenky, 62, č.p. 62, 37853 Panské Dubenky |
|
Miroslav Jirků
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
6, Rovná, Rovná 6, Česká republika |
|
Miroslav Jirků
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
společník |
20.05.1992 |
Adresa: |
Rovná čp. 6, o. Pelhřimov |
|
Zdeněk Vaněk
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
společník |
20.05.1992 |
Adresa: |
Humpolec, Fűgnerova, 18 |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 24.02.2000
|
jednatel |
20.05.1992 |
Adresa: |
20136251, Pelhřimov, Zahradní, 786 |
|
Jan Šmíd
|
Neaktivní
od 24.02.2000
|
jednatel |
20.05.1992 |
Adresa: |
20141211, Pelhřimov, Lidická, 1205 |
|
Miroslav Jirků
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
společník |
20.05.1992 |
Adresa: |
Rovná čp. 6, o. Pelhřimov, Rovná čp. 6, o. Pelhřimov, Česká republika |
|
Zdeněk Vaněk
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
společník |
20.05.1992 |
Adresa: |
39601, 8900531, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Fügnerova, 18, Fügnerova 18, 39601 Humpolec |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 24.02.2000
|
jednatel |
20.05.1992 |
Adresa: |
39301, 20136251, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Zahradní, 786, Zahradní 786, 39301 Pelhřimov |
|
Jan Šmíd
|
Neaktivní
od 24.02.2000
|
jednatel |
20.05.1992 |
Adresa: |
39301, 20141211, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Lidická, 1205, Lidická 1205, 39301 Pelhřimov |
|