MARC KOTNAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18 |
|
NINA ENDER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18 |
|
MARC KOTNAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18, Jírovcova 1635/18, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
NINA ENDER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18, Jírovcova 1635/18, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
FRANTIŠEK KOTNAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18 |
|
FRANTIŠEK KOTNAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
37001, 23372915, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1635, 18, Jírovcova 1635/18, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
František Kotnauer
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
26.06.1997 |
Adresa: |
23371234, České Budějovice, České Budějovice, Jírovcova, 22 |
|
František Kotnauer
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
26.06.1997 |
Adresa: |
37001, 23371234, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1447, 22, Jírovcova 1447/22, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
František Kotnauer
|
Neaktivní
od 26.06.1997
|
zakládající člen a jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
23371234, České Budějovice, Jírovcova, 22 |
|
František Kotnauer
|
Neaktivní
od 26.06.1997
|
zakládající člen a jednatel |
27.05.1992 |
Adresa: |
37001, 23371234, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 1447, 22, Jírovcova 1447/22, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|