Ing. Michal Vosátka
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
místopředseda představenstva |
07.08.2000 |
Adresa: |
23353503, České Budějovice, České Budějovice, Prachatická, 1139/10 |
|
Ing. Michal Vosátka
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
místopředseda představenstva |
07.08.2000 |
Adresa: |
37005, 23353503, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Prachatická, 1139, 10, Prachatická 1139/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Vladimír Leibl
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
23393378, České Budějovice, České Budějovice, U Cihelny, 19 |
|
Ing. Michal Vosátka
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
23353503, České Budějovice, České Budějovice, Prachatická, 1139/10 |
|
Vladimír Liebl
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
23393378, České Budějovice, České Budějovice, U Cihelny, 19 |
|
Vladimír Leibl
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
37006, 23393378, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, U Cihelny, 880, 19, U Cihelny 880/19, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Michal Vosátka
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
37005, 23353503, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Prachatická, 1139, 10, Prachatická 1139/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Vladimír Liebl
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
člen představenstva |
24.03.1999 |
Adresa: |
37006, 23393378, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, U Cihelny, 880, 19, U Cihelny 880/19, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Magdalena Boháčová
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
místopředseda představenstva |
10.08.1998 |
Adresa: |
23401826, České Budějovice, České Budějovice, Senovážné nám., 5 |
|
Ing. Blanka Schmidtmayerová
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
člen představenstva |
10.08.1998 |
|
Ing. Lenka Drahošová
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
předseda představenstva |
10.08.1998 |
Adresa: |
20899629, Cheb, Cheb, Čapkova, 25 |
|
Ing. Magdalena Boháčová
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
místopředseda představenstva |
10.08.1998 |
Adresa: |
37001, 23401826, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Senovážné nám., 229, 5, Senovážné nám. 229/5, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Lenka Drahošová
|
Neaktivní
od 06.04.2004
|
předseda představenstva |
10.08.1998 |
Adresa: |
35002, 20899629, Cheb, Cheb, Cheb, Čapkova, 838, 25, Čapkova 838/25, 35002 Cheb |
|
Zdeněk Votava
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
předseda představenstva |
22.11.1996 |
Adresa: |
1, Písek, Pražské předměstí, Třebízského, 381 |
|
Zdeněk Votava
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
předseda představenstva |
22.11.1996 |
Adresa: |
381, Písek, Pražské předměstí, Třebízského, Třebízského 381, Písek, Pražské předměstí, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 22.11.1996
|
předseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
22076000, Praha 5, Holečkova, 60 |
|
JUDr. František Michálek
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
21997675, Praha 4, Choceradská, 3043/18 |
|
Ing. Milan Činátl
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
21949239, Praha 4, Sinkulova, 42 |
|
ing. Jaroslav Hašek
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
místopředseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
20146825, Pelhřimov, Do polí, 1772 |
|
Miloslav Nápravník
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
100, Stanovice 16, p. Nová Cerekev |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 22.11.1996
|
předseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha, Smíchov, Holečkova, 156, 60, Holečkova 156/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. František Michálek
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
14100, 21997675, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3043, 18, Choceradská 3043/18, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Milan Činátl
|
Neaktivní
od 09.07.1997
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21949239, Praha, Nusle, Sinkulova, 1121, 42, Sinkulova 1121/42, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Hašek
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
místopředseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
39301, 20146825, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Do Polí, 1772, Do Polí 1772, 39301 Pelhřimov |
|
Miloslav Nápravník
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
36001, 11985551, Karlovy Vary, Stanovice, Stanovice, č.ev. 16, 36001 Stanovice |
|
ing. Jaroslav Hašek
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
20146825, Pelhřimov, Do polí, 1772 |
|
Miroslav Nápravník
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
100, Stanovice 16, p. Nová Cerekev |
|
Václav Havel
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
20141149, Pelhřimov, Pražská, 1198 |
|
ing. Jaroslav Hašek
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
39301, 20146825, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Do Polí, 1772, Do Polí 1772, 39301 Pelhřimov |
|
Miroslav Nápravník
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
36001, 11985551, Karlovy Vary, Stanovice, Stanovice, č.ev. 16, 36001 Stanovice |
|
Václav Havel
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
člen představenstva spol. |
01.05.1992 |
Adresa: |
39301, 20141149, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1198, Pražská 1198, 39301 Pelhřimov |
|