ROBERT KRIGAR
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2023 |
Adresa: |
37008, 26683164, České Budějovice, Staré Hodějovice, Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, 235 |
|
Ing. PETRA KOKEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2023 |
Adresa: |
37365, 11722291, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 24 |
|
Robert Krigar
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2023 |
Adresa: |
37008, 26683164, České Budějovice, Staré Hodějovice, Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, 235, Na Vyhlídce 235, 37008 Staré Hodějovice |
|
Ing. PETRA KOKEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2023 |
Adresa: |
37365, 11722291, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 24, Pelejovice 24, 37365 Dolní Bukovsko |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
Pavel Bürger
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 27061175, Hrdějovice, Hrdějovice, Na Babě, 526 |
|
FRANTIŠEK ŽIŠKA
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37382, 11813466, Včelná, Včelná, Lesní, 468 |
|
Ing. BOHUMIL KŘIVÁČEK
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
38601, 25341642, Strakonice, Přední Ptákovice, Ptákovická, 515 |
|
ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
38601, 25341642, Strakonice, Strakonice, Přední Ptákovice, Ptákovická, 515, Ptákovická 515, Přední Ptákovice, 38601 Strakonice |
|
František Žiška
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37382, 11813466, České Budějovice, Včelná, Včelná, Lesní, 468, Lesní 468, 37382 Včelná |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
Pavel Bürger
|
Neaktivní
od 07.02.2023
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 27061175, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Na Babě, 526, Na Babě 526, 37361 Hrdějovice |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
38601, 25341642, Strakonice, Strakonice, Ptákovická, 515 |
|
Pavel Bürger
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
37361, 11739754, České Budějovice, Hrdějovice, 226 |
|
ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
38601, 25341642, Strakonice, Strakonice, Přední Ptákovice, Ptákovická, 515, Ptákovická 515, Přední Ptákovice, 38601 Strakonice |
|
Pavel Bürger
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
37361, 11739754, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 226, Okružní 226, 37361 Hrdějovice |
|
Ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
38901, Strakonice, Vodňany, Chelčice, 118 |
|
Ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
38901, 79254519, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Vinařického, 1354, Vinařického 1354, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
38601, Strakonice III, Nad školou, 314 |
|
František Žiška
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
Lesní ul. 468, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou |
|
Ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
Hrdějovice 225, okres České Budějovice, PSČ 373 61 |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
38601, 77801172, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosatcová, 1527, Kosatcová 1527, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
František Žiška
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.03.1997 |
Adresa: |
37382, 11813466, České Budějovice, Včelná, Včelná, Lesní, 468, Lesní 468, 37382 Včelná |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
Strakonice III, Nad školou, 314 |
|
Ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
38772, Strakonice, Libějovice, Chelčice, 118 |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
314, Strakonice III, Nad školou, Nad školou 314, Strakonice III, Česká republika |
|
Ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
38772, 26392526, Strakonice, Libějovice, Libějovice, 91, č.p. 91, 38772 Libějovice |
|
František Žiška
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
07.07.1994 |
Adresa: |
9018883, Strakonice, Vodňany, Družstevní, 1142 |
|
František Žiška
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
07.07.1994 |
Adresa: |
38901, 9018883, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Družstevní, 1142, Družstevní 1142, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
František Žižka
|
Neaktivní
od 07.07.1994
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
9018883, Strakonice, Vodňany, Družstevní, 1142 |
|
Ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
9017992, Strakonice, Vodňany, Výstavní, 1045 |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
18445365, Strakonice II, Na Ohradě, 522 |
|
Ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
15.07.1992 |
|
František Žižka
|
Neaktivní
od 07.07.1994
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
38901, 9018883, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Družstevní, 1142, Družstevní 1142, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
ing. František Tupec
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
38901, 9017992, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Výstavní, 1045, Výstavní 1045, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. Bohumil Křiváček
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
38601, 18445365, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Na Ohradě, 522, Na Ohradě 522, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 20.03.1997
|
jednatel |
15.07.1992 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|