KAREL PROKOPEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
38221, 26025477, Kájov, Kájov, Okružní, 327 |
|
KAREL PROKOPEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
38221, 26025477, Český Krumlov, Kájov, Kájov, Okružní, 327, Okružní 327, 38221 Kájov |
|
Karel Prokopec
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
38221, 26025477, Český Krumlov, Kájov, Kájov, Okružní, 327 |
|
KAREL PROKOPEC
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
38221, 26025477, Český Krumlov, Kájov, Kájov, Okružní, 327, Okružní 327, 38221 Kájov |
|
Ing. Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
jednatel |
26.10.2001 |
Adresa: |
38101, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 89 |
|
Ing. Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
jednatel |
26.10.2001 |
Adresa: |
89, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 38101, Plešivec 89, 38101 Český Krumlov, okres: Český Krumlov, Česká republika |
|
Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 89 |
|
Karel Pánek
|
Neaktivní
od 29.12.2001
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, 386 |
|
Miloš Chromý
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
8731331, Český Krumlov, Přídolí, 89 |
|
Vladimír Dvořák
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
8675864, Český Krumlov, Český Krumlov, Železniční, 198 |
|
Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
89, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Plešivec 89, Český Krumlov, okres: Český Krumlov, Česká republika |
|
Karel Pánek
|
Neaktivní
od 29.12.2001
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
38101, 8679908, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Horou, 386, Pod Horou 386, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Miloš Chromý
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
38101, 8731331, Český Krumlov, Přídolí, Přídolí, 89, č.p. 89, 38101 Přídolí |
|
Vladimír Dvořák
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.02.1996 |
Adresa: |
38101, 8675864, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Železniční, 198, Železniční 198, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov |
|
Jan Farabauer
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
|
Jiří Haniš
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jedntel |
12.12.1994 |
|
Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
Adresa: |
Plešivec 89, Český Krumlov |
|
Korel Pánek
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
Adresa: |
Český Krumlov, Horní Brána, 386 |
|
Jan Farabauer
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
Adresa: |
38211, 30939500, Český Krumlov, Větřní, Větřní, Nad Koupalištěm, 350, Nad Koupalištěm 350, 38211 Větřní |
|
Jiří Haniš
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jedntel |
12.12.1994 |
Adresa: |
č. 77, Holubov, Holubov č. 77, Česká republika |
|
Jindřich Kunc
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
Adresa: |
Plešivec 89, Český Krumlov, Plešivec 89, Český Krumlov, Česká republika |
|
Korel Pánek
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
jednatel |
12.12.1994 |
Adresa: |
38101, 8679908, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Horou, 386, Pod Horou 386, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Ladislav Hrabě
|
Neaktivní
od 12.12.1994
|
zakladatel a jediný společník |
17.08.1992 |
Adresa: |
Český Krumlov, Dobrkovice 69 |
|
Ing. Ladislav Hrabě
|
Neaktivní
od 12.12.1994
|
zakladatel a jediný společník |
17.08.1992 |
Adresa: |
Český Krumlov, Dobrkovice 69, Český Krumlov, Dobrkovice 69, Česká republika |
|