Josef Kwolek
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
Jednatel |
23.11.1999 |
Adresa: |
43601, 5160219, Litvínov, K Loučkám, 1396 |
|
Josef Kwolek
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
Jednatel |
23.11.1999 |
Adresa: |
43601, 5160219, Most, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1396, K Loučkám 1396, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
JUDr. Miroslav Rác
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
Jednatel |
01.10.1997 |
Adresa: |
9242007, Louny, Louny, Šafaříkova, 2529 |
|
JUDr. Miroslav Rác
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
Jednatel |
01.10.1997 |
Adresa: |
44001, 9242007, Louny, Louny, Louny, Šafaříkova, 2529, Šafaříkova 2529, 44001 Louny |
|
Ing. Oldřich Slonek
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
Most, Most, kpt.Jaroše, 608/54 |
|
Ing. Oldřich Slonek
|
Neaktivní
od 23.11.1999
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
608/54, Most, Most, kpt.Jaroše, kpt.Jaroše 608/54, Most, okres: Most, Česká republika |
|
Ing. Oldřich Slonek
|
Neaktivní
od 15.05.1997
|
Jednatel |
18.03.1996 |
Adresa: |
Most, Most, kpt.Jaroše, 608/54 |
|
Ing. Oldřich Slonek
|
Neaktivní
od 15.05.1997
|
Jednatel |
18.03.1996 |
Adresa: |
608/54, Most, Most, kpt.Jaroše, kpt.Jaroše 608/54, Most, okres: Most, Česká republika |
|
Ivan Tichý
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
Jednatel |
01.02.1995 |
Adresa: |
5086124, Most, Bělehradská, 356 |
|
Ivan Tichý
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
Jednatel |
01.02.1995 |
Adresa: |
43401, 5086124, Most, Most, Most, Bělehradská, 356, 40, Bělehradská 356/40, 43401 Most |
|
Petr Nosek
|
Neaktivní
od 01.02.1995
|
Jednatel |
16.05.1994 |
Adresa: |
5155401, Litvínov, Valdštejnská, 914 |
|
Petr Nosek
|
Neaktivní
od 01.02.1995
|
Jednatel |
16.05.1994 |
Adresa: |
43601, 5155401, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 914, Valdštejnská 914, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Jan Zahradník
|
Neaktivní
od 16.05.1994
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Most, K. Marxe, 722 |
|
Miroslav Martinovský
|
Neaktivní
od 16.05.1994
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Most, Komenského, 513 |
|
Ing. Rudolf Meniuk
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Most, Zd. Štěpánka, 426 |
|
Jan Zahradník
|
Neaktivní
od 16.05.1994
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
43401, 5089778, Most, Most, Most, Karla Marxe, 722, 18, Karla Marxe 722/18, 43401 Most |
|
Miroslav Martinovský
|
Neaktivní
od 16.05.1994
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
43401, 5087694, Most, Most, Most, J. A. Komenského, 513, 18, J. A. Komenského 513/18, 43401 Most |
|
Ing. Rudolf Meniuk
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
43401, 5086825, Most, Most, Most, Zdeňka Štěpánka, 426, 34, Zdeňka Štěpánka 426/34, 43401 Most |
|