Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | DIARELLA, společnost s ručením omezeným |
ICO: | 46711457 |
Registrovaná adresa: | 46851, 19862750, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Lidické náměstí, 865, Lidické náměstí 865, 46851 Smržovka |
Začleněno na: | 10.06.1992 |
Datum ukončení: | 07.03.2015 |
Předmět podnikání: |
výzkum, vývoj, výroba a odbyt knoflíků, bižuterie, výrobků zeskla, sklářské suroviny a sklářských bižuterních polotovarů prodalší zpracování
výzkum, vývoj, výroba a odbyt skla, sklářské suroviny,sklářských polotovarů a výrobků ze skla
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej
zušlechťování výrobků z umělých hmot
broušení a leptání skla
výzkum, vývoj, výroba a odbyt knoflíků, bižuterie, výrobků ze skla, sklářské suroviny a sklářských bižuterních polotovarů pro další zpracování
výroba dopravního značení
výroba nástrojů
výzkum, vývoj, výroba a odbyt skla, sklářské suroviny, sklářských polotovarů a výrobků ze skla
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
kovovýroba
výroba bižuterie, ozdobnických a dárkových předmětů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DIARELLA, společnost s ručením omezeným 46711457 | Neaktivní od 07.03.2015 | 14.09.2010 | |
|
|||
Ing. Stanislav Císař | Neaktivní od 07.03.2015 | 15.03.1994 | |
|
|||
Jaroslav Hlubůček | Neaktivní od 07.03.2015 | 15.03.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Vladimír Suchánek | Neaktivní od 07.03.2015 | Jednatel | 06.09.1996 |
|
|||
VLADIMÍR SUCHÁNEK | Neaktivní od 07.03.2015 | Jednatel | 06.09.1996 |
|
|||
Jaroslav Hlubůček | Neaktivní od 24.05.1995 | Jednatel | 15.03.1994 |
|
|||
Kamil Kolátor | Neaktivní od 06.09.1996 | Jednatel | 15.03.1994 |
|
|||
Jaroslav Hlubůček | Neaktivní od 24.05.1995 | Jednatel | 15.03.1994 |
|
|||
Kamil Kolátor | Neaktivní od 06.09.1996 | Jednatel | 15.03.1994 |
|
|||
JUDr. Boris Tregler | Neaktivní od 15.03.1994 | Jednatel | 10.06.1992 |
|
|||
Ing. Stanislav Císař | Neaktivní od 24.05.1995 | Jednatel | 10.06.1992 |
|
|||
JUDr. Boris Tregler | Neaktivní od 15.03.1994 | Jednatel | 10.06.1992 |
|
|||
Ing. Stanislav Císař | Neaktivní od 24.05.1995 | Jednatel | 10.06.1992 |
|
Registrační číslo DIARELLA, společnost s ručením omezeným je 46711457.
Registrační adresa DIARELLA, společnost s ručením omezeným je 46851, 19862750, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Lidické náměstí, 865, Lidické náměstí 865, 46851 Smržovka.
DIARELLA, společnost s ručením omezeným byla založena 10.06.1992.