Ing. KAREL ČECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
40001, 17798761, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Na Spálence, 346, 26 |
|
Ing. KAREL ČECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
40001, 17798761, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Na Spálence, 346, 26, Na Spálence 346/26, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. KAREL ČECH
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
40003, 17904358, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Novoveská, 520, 31 |
|
Ing. KAREL ČECH
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
40003, 17904358, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Novoveská, 520, 31, Novoveská 520/31, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jan Peroutka
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, ul. Hornická, 2697/13 |
|
Ing. Karel Čech
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
17904358, Ústí nad Labem, Novoveská, 31 |
|
Jan Peroutka
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
40011, 17839475, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hornická, 2697, 13, Hornická 2697/13, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. KAREL ČECH
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
40003, 17904358, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Novoveská, 520, 31, Novoveská 520/31, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jan P e r o u t k a , st.
|
Neaktivní
od 03.02.1999
|
Jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, ul. Hornická, 2697/13 |
|
Jan P e r o u t k a , st.
|
Neaktivní
od 03.02.1999
|
Jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
40011, 17839475, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hornická, 2697, 13, Hornická 2697/13, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|