BLANKA ČÁSLAVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
25101, 27900461, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, Spojovací, 354 |
|
BLANKA ČÁSLAVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
25101, 27900461, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, Spojovací, 354, Spojovací 354, 25101 Nupaky |
|
MONIKA VACOVSKÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
09.04.2020 |
Adresa: |
46010, 23691930, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Jáchymovská, 279, 10 |
|
MONIKA VACOVSKÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
09.04.2020 |
Adresa: |
46010, 23691930, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Jáchymovská, 279, 10, Jáchymovská 279/10, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
ONDŘEJ DRAGOUN
|
Aktivní
|
předseda |
07.08.2018 |
Adresa: |
46312, 25575449, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Dlouhá, 734 |
|
KATEŘINA ZELENKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně |
07.08.2018 |
Adresa: |
46312, 41498135, Liberec, Šimonovice, Šimonovice, Jasanová, 120 |
|
HANA VÁVROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46005, 23783273, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Skalní, 496, 7 |
|
JIŘÍ BLEKTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
47106, 16554906, Česká Lípa, Horní Police, Horní Police, 9. května, 61 |
|
ONDŘEJ DRAGOUN
|
Aktivní
|
předseda |
07.08.2018 |
Adresa: |
46312, 25575449, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Dlouhá, 734, Dlouhá 734, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
KATEŘINA ZELENKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně |
07.08.2018 |
Adresa: |
46312, 41498135, Liberec, Šimonovice, Šimonovice, Jasanová, 120, Jasanová 120, 46312 Šimonovice |
|
HANA VÁVROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46005, 23783273, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Skalní, 496, 7, Skalní 496/7, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
JIŘÍ BLEKTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
47106, 16554906, Česká Lípa, Horní Police, Horní Police, 9. května, 61, 9. května 61, 47106 Horní Police |
|
PETRA BERGMANOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46001, 23658304, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Mozartova, 617, 12 |
|
BLANKA ČÁSLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
25101, 27768821, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, Luční, 330 |
|
MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46007, 23680423, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jilmová, 380, 6 |
|
PETRA BERGMANOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46001, 23658304, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Mozartova, 617, 12, Mozartova 617/12, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
BLANKA ČÁSLAVSKÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
25101, 27768821, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, Luční, 330, Luční 330, 25101 Nupaky |
|
MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
46007, 23680423, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jilmová, 380, 6, Jilmová 380/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
místopředseda |
11.11.2017 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14 |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
místopředseda |
11.11.2017 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
VLADISLAVA NETÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
04.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23655500, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Herrmannova, 327, 1 |
|
VLADISLAVA NETÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
04.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23655500, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Herrmannova, 327, 1, Herrmannova 327/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
VLADISLAVA FRŰHBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
58826, 12329967, Zhoř, Zhoř, 104 |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
místopředseda |
17.07.2015 |
Adresa: |
46008, 23730013, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Irkutská, 222 |
|
KATEŘINA KAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
předsedkyně |
17.07.2015 |
Adresa: |
46311, 25267647, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Seniorů, 1209 |
|
LUCIE REVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
hospodářka |
17.07.2015 |
Adresa: |
40747, 190551, Varnsdorf, Varnsdorf, Jarošova, 2837 |
|
MARCELA KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46312, 23748087, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Kašparova, 328 |
|
LUDMILA KANTORÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46001, 23664215, Liberec, Liberec I-Staré Město, Čížkova, 1104, 4 |
|
JIŘÍ BLEKTA
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
47106, 16554906, Horní Police, Horní Police, 9. května, 61 |
|
MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46007, 23680423, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jilmová, 380, 6 |
|
HANA ČEŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46005, 23783257, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Skalní, 494, 3 |
|
VLADISLAVA FRŰHBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
58826, 12329967, Jihlava, Zhoř, Zhoř, 104, č.p. 104, 58826 Zhoř |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
místopředseda |
17.07.2015 |
Adresa: |
46008, 23730013, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Irkutská, 222, Irkutská 222, Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec |
|
LUCIE REVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
hospodářka |
17.07.2015 |
Adresa: |
40747, 190551, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Jarošova, 2837, Jarošova 2837, 40747 Varnsdorf |
|
MARCELA KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46312, 23748087, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Kašparova, 328, Kašparova 328, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
KATEŘINA KAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
předsedkyně |
17.07.2015 |
Adresa: |
46311, 25267647, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Seniorů, 1209, Seniorů 1209, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
LUDMILA KANTORÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46001, 23664215, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Čížkova, 1104, 4, Čížkova 1104/4, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
JIŘÍ BLEKTA
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
47106, 16554906, Česká Lípa, Horní Police, Horní Police, 9. května, 61, 9. května 61, 47106 Horní Police |
|
MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46007, 23680423, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jilmová, 380, 6, Jilmová 380/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec |
|
HANA ČEŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
člen |
17.07.2015 |
Adresa: |
46005, 23783257, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Skalní, 494, 3, Skalní 494/3, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|