RADEK HOLÝ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
14.07.2023 |
Adresa: |
43201, 18476066, Chomutov, Kadaň, Kadaň, 1. máje, 1528, 1. máje 1528, 43201 Kadaň |
|
Ing. Bc. PAVEL TŮMA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.08.2022 |
Adresa: |
43001, 23495952, Chomutov, Chomutov, Chomutov, 28. října, 1113, 16 |
|
RADEK HOLÝ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18471544, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Václava Havla, 1076 |
|
DOMINIK NODŽÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18476015, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Koželužská, 1523 |
|
RADEK VYHNÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18471854, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1107 |
|
Ing. Bc. PAVEL TŮMA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.08.2022 |
Adresa: |
43001, 23495952, Chomutov, Chomutov, Chomutov, 28. října, 1113, 16, 28. října 1113/16, 43001 Chomutov |
|
DOMINIK NODŽÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18476015, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Koželužská, 1523, Koželužská 1523, 43201 Kadaň |
|
RADEK VYHNÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18471854, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1107, Obránců míru 1107, 43201 Kadaň |
|
JOSEF PŘIKRYL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
27.05.2016 |
Adresa: |
44101, 26042657, Louny, Podbořany, Podbořany, Karla Havlíčka Borovského, 487 |
|
JOSEF PŘIKRYL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
27.05.2016 |
Adresa: |
44101, 26042657, Louny, Podbořany, Podbořany, Karla Havlíčka Borovského, 487, Karla Havlíčka Borovského 487, 44101 Podbořany |
|
RADEK HOLÝ
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
Finanční hospodář |
19.08.2022 |
Adresa: |
43201, 18471544, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Václava Havla, 1076, Václava Havla 1076, 43201 Kadaň |
|
JOSEF PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
Myslivecký hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
43801, 9280511, Žatec, Žatec, Lípová, 2666 |
|
JOSEF MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Předseda výboru |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18470670, Kadaň, Kadaň, Klášterecká, 972 |
|
VLADIMÍR BAKO
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Finanční hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
43151, 18448895, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, 42 |
|
RADEK VYHNÁLEK
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Jednatel |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18471854, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1107 |
|
MIROSLAV LOŠEŇUK
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Člen výboru |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18476406, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1563 |
|
JOSEF PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
Myslivecký hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
43801, 9280511, Louny, Žatec, Žatec, Lípová, 2666, Lípová 2666, 43801 Žatec |
|
VLADIMÍR BAKO
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Finanční hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
43151, 18448895, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, 42, Klášterecká Jeseň 42, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
RADEK VYHNÁLEK
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Jednatel |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18471854, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1107, Obránců míru 1107, 43201 Kadaň |
|
MIROSLAV LOŠEŇUK
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Člen výboru |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18476406, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Obránců míru, 1563, Obránců míru 1563, 43201 Kadaň |
|
JOSEF MATĚJKA
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
Předseda výboru |
12.02.2016 |
Adresa: |
43201, 18470670, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Klášterecká, 972, Klášterecká 972, 43201 Kadaň |
|