ing. JIŘÍ HORYCH
|
Aktivní
|
společník |
03.11.2016 |
Adresa: |
36225, 11959231, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Chodovská, 235, 8 |
|
IVAN BRUNA
|
Aktivní
|
společník |
03.11.2016 |
Adresa: |
36225, 11959231, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Chodovská, 235, 8 |
|
Ing. JIŘÍ HORYCH
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
společník |
03.11.2016 |
Adresa: |
36225, 11959231, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Chodovská, 235, 8, Chodovská 235/8, 36225 Nová Role |
|
IVAN BRUNA
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
společník |
03.11.2016 |
Adresa: |
36225, 11959231, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Chodovská, 235, 8, Chodovská 235/8, 36225 Nová Role |
|
Ing. Jiří Horych
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
společník |
22.04.1997 |
Adresa: |
11958375, Karlovy Vary, Nová Role, Na pěší zóně, 148 |
|
Ivan Bruna
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
společník |
22.04.1997 |
Adresa: |
11958901, Karlovy Vary, Nová Role, Svobodova, 202 |
|
Ing. Jiří Horych
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
společník |
22.04.1997 |
Adresa: |
36225, 11958375, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Na Pěší zóně, 1, Na Pěší zóně 148/1, 36225 Nová Role |
|
Ivan Bruna
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
společník |
22.04.1997 |
Adresa: |
36225, 11958901, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 202, 10, Svobodova 202/10, 36225 Nová Role |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
|
07.12.1992 |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
|
07.12.1992 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|