JAKUB VAIT
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.04.2021 |
Adresa: |
27306, 14441705, Kladno, Libušín, Libušín, Samota, 214 |
|
JAKUB VAIT
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.04.2021 |
Adresa: |
27306, 14441705, Kladno, Libušín, Libušín, Samota, 214, Samota 214, 27306 Libušín |
|
JAKUB VAIT
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
27306, 14441705, Kladno, Libušín, Libušín, Samota, 214 |
|
JAKUB VAIT
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
27306, 14441705, Kladno, Libušín, Libušín, Samota, 214, Samota 214, 27306 Libušín |
|
OTAKAR SVEJKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
Jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
15300, 22045791, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Pod Klapicí, 93, 12 |
|
OTAKAR SVEJKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
Jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
15300, 22045791, Praha, Radotín, Pod Klapicí, 93, 12, Pod Klapicí 93/12, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Otakar Svejkovský
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
Jednatel |
09.02.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Děkanská vinice, I/10 |
|
Otakar Svejkovský
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
Jednatel |
09.02.1999 |
Adresa: |
14000, 21946850, Praha, Nusle, Děkanská vinice I, 806, 10, Děkanská vinice I 806/10, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Roman Tvrzník
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
Jednatel |
30.10.1992 |
Adresa: |
21952469, Praha 4, Praha 4, Maroldova, 8 |
|
Otakar Svejkovský
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
Jednatel |
30.10.1992 |
Adresa: |
21693391, Praha 1, Praha 1, Široká, 14 |
|
Jaroslav Šefl
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
Jednatel |
30.10.1992 |
|
Ing. Roman Tvrzník
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
Jednatel |
30.10.1992 |
Adresa: |
14000, 21952469, Praha, Nusle, Maroldova, 1449, 8, Maroldova 1449/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Otakar Svejkovský
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
Jednatel |
30.10.1992 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha, Josefov, Široká, 65, 14, Široká 65/14, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Jaroslav Šefl
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
Jednatel |
30.10.1992 |
Adresa: |
77/III, Strašice, Strašice 77/III, Česká republika |
|