PETR KOPECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2022 |
Adresa: |
67175, 11020741, Znojmo, Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice, 1 |
|
PETR KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
jednatel |
08.01.2022 |
Adresa: |
67175, 11020741, Znojmo, Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice, 1, č.p. 1, 67175 Jezeřany-Maršovice |
|
PETR KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
jednatel |
27.12.2018 |
Adresa: |
67175, 11021110, Znojmo, Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice, 39 |
|
PETR KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
jednatel |
27.12.2018 |
Adresa: |
67175, 11021110, Znojmo, Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice, 39, č.p. 39, 67175 Jezeřany-Maršovice |
|
HANA SIMSONOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2018
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
34142, 25754998, Zavlekov, Zavlekov, 115 |
|
FRANK CHRISTIAN SIMSON
|
Neaktivní
od 27.12.2018
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
34142, 25754998, Zavlekov, Zavlekov, 115 |
|
FRANK CHRISTIAN SIMSON
|
Neaktivní
od 27.12.2018
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
34142, 25754998, Klatovy, Zavlekov, Zavlekov, 115, č.p. 115, 34142 Zavlekov |
|
HANA SIMSONOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2018
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
34142, 25754998, Klatovy, Zavlekov, Zavlekov, 115, č.p. 115, 34142 Zavlekov |
|
Hana Simsonová
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
34142, Zavlekov, 115 |
|
Frank Christian Simson
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
34142, Zavlekov, 115 |
|
HANA SIMSONOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
34142, 25754998, Klatovy, Zavlekov, Zavlekov, 115, č.p. 115, 34142 Zavlekov |
|
FRANK CHRISTIAN SIMSON
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
34142, 25754998, Klatovy, Zavlekov, Zavlekov, 115, č.p. 115, 34142 Zavlekov |
|
Dušan Novosád
|
Neaktivní
od 08.11.2002
|
Jednatel |
05.10.2001 |
Adresa: |
34021, Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Týnec, 61 |
|
Dušan Novosád
|
Neaktivní
od 08.11.2002
|
Jednatel |
05.10.2001 |
Adresa: |
34021, 21413321, Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Janovice nad Úhlavou, Náměstí Karla Pacnera, 61, Náměstí Karla Pacnera 61, 34021 Janovice nad Úhlavou |
|
Ludvík Mojčák
|
Neaktivní
od 05.10.2001
|
jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
34142, Klatovy, Nalžovské Hory, část Ústaleč, 66 |
|
Jaroslav Stuchl
|
Neaktivní
od 19.09.2006
|
Jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
33901, Klatovy, Klatovy 2, Měchurova, 544 |
|
Ludvík Mojčák
|
Neaktivní
od 05.10.2001
|
jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
66, Klatovy, Nalžovské Hory, část Ústaleč, 34142, část Ústaleč 66, 34142 Nalžovské Hory, okres: Klatovy, Česká republika |
|
Jaroslav Stuchl
|
Neaktivní
od 19.09.2006
|
Jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
33901, 21482586, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Měchurova, 544, Měchurova 544, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Oldřich Petránek
|
Neaktivní
od 08.01.1999
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
Praha 6-Dejvice, Na ostrohu, 2426/7 |
|
Jaroslav Stuchl
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
Klatovy 2, Měchurova, 544 |
|
Oldřich Petránek
|
Neaktivní
od 08.01.1999
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
16000, 22213724, Praha, Dejvice, Na ostrohu, 2426, 7, Na ostrohu 2426/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jaroslav Stuchl
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
33901, 21482586, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Měchurova, 544, Měchurova 544, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|