MVDr. JOSEF STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
34901, 15718379, Stříbro, Stříbro, Palackého, 647 |
|
MVDr. JOSEF STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
34901, 15718379, Tachov, Stříbro, Stříbro, Palackého, 647, Palackého 647, 34901 Stříbro |
|
MVDr. Josef Steiner
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
15718379, Stříbro, Palackého, 647 |
|
MVDr. JOSEF STEINER
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
34901, 15718379, Tachov, Stříbro, Stříbro, Palackého, 647, Palackého 647, 34901 Stříbro |
|
Miloš Steiner
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
34953, 15590216, Tachov, Bezdružice, Fučíkova, 249 |
|
Miloš Steiner
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
34953, 15590216, Tachov, Bezdružice, Bezdružice, Fučíkova, 249, Fučíkova 249, 34953 Bezdružice |
|
MVDr. Josef Steiner
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
15608131, Třebel, 105 |
|
MVDr. Zlatuše Steinerová
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
15721922, Tachov, Stříbro, Revoluční, 1010 |
|
MVDr. Josef Steiner
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
105, Třebel, Třebel 105, Česká republika |
|
MVDr. Zlatuše Steinerová
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
34901, 15721922, Tachov, Stříbro, Stříbro, Revoluční, 1010, Revoluční 1010, 34901 Stříbro |
|