Mgr. BARBORA VACULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.07.2023 |
Adresa: |
16000, 22182021, Praha, Bubeneč, Na hutích, 757, 14, Na hutích 757/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. VÁCLAV JIRKŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
16000, 27613399, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kolejní, 429, 3 |
|
MUDr. VÁCLAV JIRKŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
16000, 27613399, Praha, Dejvice, Kolejní, 429, 3, Kolejní 429/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
BARBORA VACULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
16000, 22182021, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Na hutích, 757, 14 |
|
Mgr. JANA ŠPERLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
36005, 20690312, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Mládežnická, 836, 1 |
|
Mgr. JANA ŠPERLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
36005, 20690312, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Mládežnická, 836, 1, Mládežnická 836/1, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
BARBORA VACULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2023
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
16000, 22182021, Praha, Bubeneč, Na hutích, 757, 14, Na hutích 757/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. MARKÉTA SUCHOPÁROVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
35601, 20794215, Sokolov, Sokolov, Jiřího Dimitrova, 1248 |
|
Mgr. DAVID SOUKUP
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
36007, 26843927, Karlovy Vary, Doubí, U Ovčárny, 411, 4 |
|
Mgr. MARKÉTA SUCHOPÁROVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
35601, 20794215, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Jiřího Dimitrova, 1248, Jiřího Dimitrova 1248, 35601 Sokolov |
|
Mgr. DAVID SOUKUP
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
36007, 26843927, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Doubí, U Ovčárny, 411, 4, U Ovčárny 411/4, Doubí, 36007 Karlovy Vary |
|
JAN PODLIPNÝ
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
36007, 25478362, Karlovy Vary, Doubí, Keřová, 358, 4 |
|
MARTIN MALIŇÁK
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
36001, 26172071, Karlovy Vary, Drahovice, Rumunská, 660, 8 |
|
MARTIN MALIŇÁK
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
36001, 26172071, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Rumunská, 660, 8, Rumunská 660/8, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN PODLIPNÝ
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
36007, 25478362, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Doubí, Keřová, 358, 4, Keřová 358/4, Doubí, 36007 Karlovy Vary |
|
RNDr. Martin Maliňák
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
09.05.1996 |
Adresa: |
20737777, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábř. Jana Palacha, 12 |
|
RNDr. Martin Maliňák
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
09.05.1996 |
Adresa: |
36001, 20737777, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 938, 12, nábřeží Jana Palacha 938/12, 36001 Karlovy Vary |
|
Tom Arslanian
|
Neaktivní
od 09.05.1996
|
jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
22705392, Praha 4, Praha 4, Perlitová, 1798 |
|
MUDr. Jan Podlipný
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
20728522, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Východní, 9 |
|
Tom Arslanian
|
Neaktivní
od 09.05.1996
|
jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
14000, 22705392, Praha, Krč, Perlitová, 1798, 8, Perlitová 1798/8, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. Jan Podlipný
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
36001, 20728522, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 477, 9, Východní 477/9, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|