MICHAL FRANKL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2020 |
Adresa: |
19000, 80461590, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Sokolovská, 1019, 312a |
|
MICHAL FRANKL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2020 |
Adresa: |
19000, 80461590, Praha, Vysočany, Sokolovská, 1019, 312a, Sokolovská 1019/312a, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
MICHAL FRANKL
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
15.02.2014 |
Adresa: |
19000, 22773614, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Na břehu, 260, 1 |
|
MICHAL FRANKL
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
15.02.2014 |
Adresa: |
19000, 22773614, Praha, Vysočany, Na břehu, 260, 1, Na břehu 260/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
MICHAL FRANKL
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
19000, 22773614, Praha 9, Vysočany, Na břehu, 260, 1 |
|
MICHAL FRANKL
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
19000, 22773614, Praha, Vysočany, Na břehu, 260, 1, Na břehu 260/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Aleš Pacl
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
05.08.2005 |
Adresa: |
39646, 8802947, Červená Řečice, 341 |
|
Ing. Aleš Pacl
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
05.08.2005 |
Adresa: |
39446, 8802947, Pelhřimov, Červená Řečice, Červená Řečice, 341, č.p. 341, 39446 Červená Řečice |
|
Michal Frankl
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
14.09.1999 |
Adresa: |
19000, Praha 9 - Vysočany, Na břehu, 260/1 |
|
MICHAL FRANKL
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
14.09.1999 |
Adresa: |
19000, 22773614, Praha, Vysočany, Na břehu, 260, 1, Na břehu 260/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ernest Frankl
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
19353308, Brno-město, Brno, Řehořova, 36 |
|
Ernest Frankl
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
jednatel |
25.03.1998 |
Adresa: |
61800, 19353308, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 1124, 36, Řehořova 1124/36, Černovice, 61800 Brno |
|
Michal Frankl
|
Neaktivní
od 25.03.1998
|
jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
19353308, Brno, Řehořova, 36 |
|
Michal Frankl
|
Neaktivní
od 25.03.1998
|
jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
61800, 19353308, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 1124, 36, Řehořova 1124/36, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
jednatel |
04.05.1992 |
Adresa: |
Brno, Boženy Němcové, 5 |
|
Michal Frankl
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
jednatel |
04.05.1992 |
Adresa: |
19353308, Brno, Řehořova, 36 |
|
Ing. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
jednatel |
04.05.1992 |
Adresa: |
5, Brno, Boženy Němcové, Boženy Němcové 5, Brno, Česká republika |
|
Michal Frankl
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
jednatel |
04.05.1992 |
Adresa: |
61800, 19353308, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 1124, 36, Řehořova 1124/36, Černovice, 61800 Brno |
|