SPAS BOGATINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
62500, 19216149, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 537, 3 |
|
VESELIN RAJKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
Sofia 1404, Emil Mazkov 125 |
|
SPAS BOGATINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
62500, 19216149, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 537, 3, Ukrajinská 537/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
VESELIN RAJKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
Sofia 1404, Emil Mazkov 125, Emil Mazkov 125, Sofia 1404, Bulharsko |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2015 |
Adresa: |
69141, 18985939, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 685, 18 |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
jednatel |
25.04.2015 |
Adresa: |
69141, 18985939, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 685, 18, Havlíčkova 685/18, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 25.04.2015
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
69141, 18988971, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 971, 93 |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 25.04.2015
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
69141, 18988971, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 971, 93, Nádražní 971/93, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
61600, 19591101, Brno, Žabovřesky, Nohavicova, 1486, 15 |
|
VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
61600, 19591101, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Nohavicova, 1486, 15, Nohavicova 1486/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Vladimír Svoboda
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
19195974, Brno-město, Brno, tř.kpt.Jaroše, 12 |
|
Spas Bogatinov
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Kounicova, 88 |
|
Veselin Rajkov
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Kounicova, 88 |
|
Vladimír Svoboda
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
60200, 19195974, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1850, 12, třída Kpt. Jaroše 1850/12, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Spas Bogatinov
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
62500, 19559607, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Svah, 88, 20, Svah 88/20, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Veselin Rajkov
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
62500, 19559607, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Svah, 88, 20, Svah 88/20, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Vladimír Svoboda
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
19195974, Brno, tř.kpt.Jaroše, 12 |
|
Spas Bogatinov
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
Brno, Kounicova, 88 |
|
Veselin Rajkov
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
Brno, Kounicova, 88 |
|
Veselin Rajkov
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
62500, 19559607, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Svah, 88, 20, Svah 88/20, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Vladimír Svoboda
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
60200, 19195974, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1850, 12, třída Kpt. Jaroše 1850/12, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Spas Bogatinov
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
15.05.1992 |
Adresa: |
62500, 19559607, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Svah, 88, 20, Svah 88/20, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|