VÁCLAV KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2024 |
Adresa: |
58601, 25788639, Jihlava, Jihlava, Jihlava, U Cihelny, 4976, 9, U Cihelny 4976/9, 58601 Jihlava |
|
VÁCLAV KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2015 |
Adresa: |
58601, 12366498, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3768, 10 |
|
VÁCLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 02.02.2024
|
jednatel |
06.01.2015 |
Adresa: |
58601, 12366498, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3768, 10, Nad Plovárnou 3768/10, 58601 Jihlava |
|
Václav Kučera
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
12366498, Jihlava, Nad plovárnou, 10 |
|
VÁCLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
58601, 12366498, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3768, 10, Nad Plovárnou 3768/10, 58601 Jihlava |
|
Luboš Kučera
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
12331953, Jihlava, Srázná, 20 |
|
Václav K u č e r a
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
12366498, Jihlava, Nad plovárnou, 10 |
|
Luboš Kučera
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
58601, 12331953, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Srázná, 156, 20, Srázná 156/20, 58601 Jihlava |
|
Václav K u č e r a
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
58601, 12366498, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3768, 10, Nad Plovárnou 3768/10, 58601 Jihlava |
|