IVAN BOIKO
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
48405, Bučač, L. Ukrajinky 21 |
|
IVAN BOIKO
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
Bučač, L. Ukrajinky 21, 48405, L. Ukrajinky 21, 48405 Bučač, Ukrajina |
|
DAVID KOŠ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
76314, 26583747, Zlín, Velíková, Horní konec, 175 |
|
MAREK KOŠ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
76001, 27771644, Zlín, Kudlov, Modrá, 584 |
|
DAVID KOŠ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
76314, 26583747, Zlín, Zlín, Velíková, Horní konec, 175, Horní konec 175, Velíková, 76314 Zlín |
|
MAREK KOŠ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
76001, 27771644, Zlín, Zlín, Kudlov, Modrá, 584, Modrá 584, Kudlov, 76001 Zlín |
|
DAVID KOŠ
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
29.01.2010 |
Adresa: |
76314, 26583747, Zlín, Velíková, Horní konec, 175 |
|
DAVID KOŠ
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
29.01.2010 |
Adresa: |
76314, 26583747, Zlín, Zlín, Velíková, Horní konec, 175, Horní konec 175, Velíková, 76314 Zlín |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
76001, Zlín, Zlín, Obeciny, I/3458 |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
I/3458, Zlín, Zlín, Obeciny, 76001, Obeciny I/3458, 76001 Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 23.12.1998
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
76005, 4248651, Zlín, Družstevní, 4565 |
|
David Koš
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
76001, Zlín, Kostelec, 72 |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 23.12.1998
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
76005, 4248651, Zlín, Zlín, Zlín, Družstevní, 4565, Družstevní 4565, 76005 Zlín |
|
David Koš
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
72, Zlín, Kostelec, 76001, Kostelec 72, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
Zlín, J.Fučíka, 3458 |
|
David Koš
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
Zlín, J.Fučíka, 3458 |
|
Marek Koš
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
3458, Zlín, J.Fučíka, J.Fučíka 3458, Zlín, Česká republika |
|
David Koš
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
3458, Zlín, J.Fučíka, J.Fučíka 3458, Zlín, Česká republika |
|