Ing. Jaroslav Hlatký
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
15.06.2007 |
Adresa: |
66902, 10713883, Dyjákovičky, 37 |
|
Ing. Jaroslav Hlatký
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
jednatel |
15.06.2007 |
Adresa: |
66902, 10713883, Znojmo, Dyjákovičky, Dyjákovičky, 37, č.p. 37, 66902 Dyjákovičky |
|
Bc. Radka Chlupová
|
Neaktivní
od 15.06.2007
|
jednatel |
14.08.2006 |
Adresa: |
66902, 10997946, Znojmo, Mičurinova, 1750/5 |
|
Bc. Radka Chlupová
|
Neaktivní
od 15.06.2007
|
jednatel |
14.08.2006 |
Adresa: |
66902, 10997946, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Mičurinova, 1750, 5, Mičurinova 1750/5, 66902 Znojmo |
|
Bc. Radka Chlupová
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
jednatel |
18.10.2004 |
Adresa: |
66902, 11005688, Znojmo, Gagarinova, 2554/33 |
|
Bc. Radka Chlupová
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
jednatel |
18.10.2004 |
Adresa: |
66902, 11005688, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Gagarinova, 2554, 33, Gagarinova 2554/33, 66902 Znojmo |
|
Bc. Radka Heimlichová
|
Neaktivní
od 18.10.2004
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
66902, 11005688, Znojmo, Gagarinova, 2554/33 |
|
Leopold Fidler
|
Neaktivní
od 15.06.2007
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
2070 Retz, Krotzenburgerstrasse, 10 |
|
Bc. Radka Heimlichová
|
Neaktivní
od 18.10.2004
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
66902, 11005688, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Gagarinova, 2554, 33, Gagarinova 2554/33, 66902 Znojmo |
|
Leopold Fidler
|
Neaktivní
od 15.06.2007
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
10, 2070 Retz, Krotzenburgerstrasse, Krotzenburgerstrasse 10, 2070 Retz, Rakousko |
|
ing. Jaromír Kubiš
|
Neaktivní
od 18.08.2004
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
10910018, Suchohrdly, 225 |
|
ing. Jaromír Kubiš
|
Neaktivní
od 18.08.2004
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
66902, 10910018, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Brněnská, 225, Brněnská 225, 66902 Suchohrdly |
|