Ing. Ivo Pacek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
66471, 13278983, Veverská Bítýška, 561 |
|
Ing. Ivo Pacek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
66471, 13278983, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, 561, Na Bílém potoce 561, 66471 Veverská Bítýška |
|
Ing. Otmar Voneš
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
61900, 4, Brno, Bednářova, 1D |
|
Ing. Otmar Voneš
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
61900, 25752987, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Bednářova, 659, 1d, Bednářova 659/1d, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Ing. Otmar Voneš
|
Neaktivní
od 19.06.2006
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
59301, 4, Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště II, 975 |
|
Ladislav Medek
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
62000, 19046162, Brno, Glocova, 45 |
|
Ing. Svatopluk Horák
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
60200, 19161417, Brno, Preslova, 62 |
|
Ing. Otmar Voneš
|
Neaktivní
od 19.06.2006
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
975, Bystřice nad Pernštejnem, Sídliště II, 59301, Sídliště II 975, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika |
|
Ladislav Medek
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
62000, 19046162, Brno-město, Brno, Tuřany, Glocova, 683, 45, Glocova 683/45, Tuřany, 62000 Brno |
|
Ing. Svatopluk Horák
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
jednatel |
06.01.2005 |
Adresa: |
60200, 19161417, Brno-město, Brno, Stránice, Preslova, 909, 62, Preslova 909/62, Stránice, 60200 Brno |
|
ing. Vlastimil Kolář
|
Neaktivní
od 13.11.2001
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
68001, 15277267, Boskovice, Komenského, 39 |
|
Jiří Donné
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
64300, 19060718, Brno, Západní, 11 |
|
ing. Jaroslav Kunc
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
61700, 19392109, Brno, Roháčkova, 6 |
|
ing. Martin Kolář
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
61300, 19299893, Brno, nám. SNP, 27 |
|
ing. Vlastimil Kolář
|
Neaktivní
od 13.11.2001
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
68001, 15277267, Blansko, Boskovice, Boskovice, Komenského, 1882, 39, Komenského 1882/39, 68001 Boskovice |
|
Ing. Martin Kolář
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
61300, 19299893, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí SNP, 1135, 27, náměstí SNP 1135/27, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jiří Donné
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
64300, 19060718, Brno-město, Brno, Chrlice, Západní, 193, 11, Západní 193/11, Chrlice, 64300 Brno |
|
ing. Jaroslav Kunc
|
Neaktivní
od 06.01.2005
|
jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
61700, 19392109, Brno-město, Brno, Komárov, Roháčkova, 102, 6, Roháčkova 102/6, Komárov, 61700 Brno |
|