JUDr. Jiří Švec
|
Neaktivní
od 01.01.2007
|
jednatel |
24.01.2003 |
Adresa: |
62300, 19383177, Brno, Glinkova, 388/13 |
|
JUDr. Jiří Švec
|
Neaktivní
od 01.01.2007
|
jednatel |
24.01.2003 |
Adresa: |
62300, 19383177, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 388, 13, Glinkova 388/13, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. Vojtěch Kocourek
|
Neaktivní
od 24.01.2003
|
jednatel |
23.04.2002 |
Adresa: |
62700, 19553081, Brno, Vlárská, 1079/6 |
|
Ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 01.01.2007
|
jednatel |
23.04.2002 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608/33 |
|
Ing. Vojtěch Kocourek
|
Neaktivní
od 24.01.2003
|
jednatel |
23.04.2002 |
Adresa: |
62700, 19553081, Brno-město, Brno, Slatina, Vlárská, 1079, 6, Vlárská 1079/6, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 01.01.2007
|
jednatel |
23.04.2002 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava |
|
ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
16.04.1997 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Leoše Janáčka, 33 |
|
Ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
16.04.1997 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava |
|
Ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 16.04.1997
|
jednatel |
14.07.1992 |
Adresa: |
12365092, Jihlava, Polní, 29 |
|
Ing. Vojtěch Kocourek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
14.07.1992 |
Adresa: |
19553081, Brno, Vlárská, 6 |
|
ing. Josef Rezek
|
Neaktivní
od 16.04.1997
|
jednatel |
14.07.1992 |
Adresa: |
58601, 12365092, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Polní, 3628, 29, Polní 3628/29, 58601 Jihlava |
|
Ing. Vojtěch Kocourek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
14.07.1992 |
Adresa: |
62700, 19553081, Brno-město, Brno, Slatina, Vlárská, 1079, 6, Vlárská 1079/6, Slatina, 62700 Brno |
|