PAVEL KALIVODA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19474024, Brno-město, Brno, Medlánky, Suzova, 358, 10 |
|
TOMÁŠ VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
61200, 19694806, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 112, 4 |
|
JOSEF TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19109954, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 672, 73 |
|
Ing. JAN PALČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19175060, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 818, 23 |
|
PAVEL KALIVODA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19474024, Brno-město, Brno, Medlánky, Suzova, 358, 10, Suzova 358/10, Medlánky, 62100 Brno |
|
TOMÁŠ VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
61200, 19694806, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 112, 4, Ramešova 112/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JOSEF TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19109954, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 672, 73, Pellicova 672/73, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. JAN PALČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19175060, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 818, 23, Botanická 818/23, Veveří, 60200 Brno |
|
Pavel Kalivoda
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
19707321, Brno, Slovanské nám., 12 |
|
Tomáš Václavík
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
19600291, Brno, Pod kaštany, 20 |
|
Josef Toufar
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
19109954, Brno, Pellicova, 73 |
|
ing. Jan Palčík
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
61300, 19301243, Brno, Provazníkova, 56 |
|
Pavel Kalivoda
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
61200, 19707321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Slovanské náměstí, 1468, 12, Slovanské náměstí 1468/12, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Tomáš Václavík
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
61600, 19600291, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2292, 20, Pod kaštany 2292/20, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JOSEF TOUFAR
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
60200, 19109954, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 672, 73, Pellicova 672/73, Staré Brno, 60200 Brno |
|
ing. Jan Palčík
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
11.06.2002 |
Adresa: |
61300, 19301243, Brno-město, Brno, Černá Pole, Provazníkova, 1267, 56, Provazníkova 1267/56, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Josef Toufar
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
19109954, Brno-město, Brno, Pellicova, 73 |
|
ing. Jan Palčík
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
19098774, Brno-město, Brno, Orlí, 8 |
|
JOSEF TOUFAR
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
60200, 19109954, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 672, 73, Pellicova 672/73, Staré Brno, 60200 Brno |
|
ing. Jan Palčík
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
60200, 19098774, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 488, 8, Orlí 488/8, Brno-město, 60200 Brno |
|
Josef Toufar
|
Neaktivní
od 27.05.1996
|
jednael |
09.06.1992 |
Adresa: |
19507241, Brno, Novoměstská, 35 |
|
Pavel Kalivoda
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
09.06.1992 |
Adresa: |
19707321, Brno, Slovanské nám., 12 |
|
Tomáš Václavík
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
09.06.1992 |
Adresa: |
19600291, Brno, Pod kaštany, 20 |
|
Josef Toufar
|
Neaktivní
od 27.05.1996
|
jednael |
09.06.1992 |
Adresa: |
62100, 19507241, Brno-město, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1396, 35, Novoměstská 1396/35, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Pavel Kalivoda
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
09.06.1992 |
Adresa: |
61200, 19707321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Slovanské náměstí, 1468, 12, Slovanské náměstí 1468/12, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Tomáš Václavík
|
Neaktivní
od 11.06.2002
|
jednatel |
09.06.1992 |
Adresa: |
61600, 19600291, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2292, 20, Pod kaštany 2292/20, Žabovřesky, 61600 Brno |
|