ing. TEREZIE KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
61900, 19404255, Brno, Horní Heršpice, Pražákova, 481, 50 |
|
PaedDr. MICHAL KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19409214, Brno, Trnitá, Masná, 237, 18 |
|
ing. TEREZIE KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
61900, 19404255, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Pražákova, 481, 50, Pražákova 481/50, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
PaedDr. Michal Kuchař
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19409214, Brno-město, Brno, Trnitá, Masná, 237, 18, Masná 237/18, Trnitá, 60200 Brno |
|
JUDr. Tomáš Kapoun
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
likvidátor |
04.07.1996 |
Adresa: |
60200, 999999999, Brno-město, Brno, Hybešova, 65 |
|
JUDr. Tomáš Kapoun
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
likvidátor |
04.07.1996 |
Adresa: |
65, Brno-město, Brno, Hybešova, 60200, Hybešova 65, 60200 Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
ing. Terezie Koudelková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
999999999, Brno, Pražákova, 50 |
|
PaedDr. Michal Kuchař
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
19409214, Brno, Masná, 18 |
|
ing. TEREZIE KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
61900, 19404255, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Pražákova, 481, 50, Pražákova 481/50, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
PaedDr. Michal Kuchař
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
60200, 19409214, Brno-město, Brno, Trnitá, Masná, 237, 18, Masná 237/18, Trnitá, 60200 Brno |
|
ing. Milan Šouba
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
19317531, Brno, Foltýnova, 13 |
|
ing. Milan Šouba
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
63500, 19317531, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1004, 13, Foltýnova 1004/13, Bystrc, 63500 Brno |
|