Ing. ZDENĚK BROŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2016 |
Adresa: |
62500, 19561245, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Karpatská, 241, 3 |
|
Ing. ZDENĚK BROŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2016 |
Adresa: |
62500, 19561245, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Karpatská, 241, 3, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
jednatel |
24.11.2001 |
Adresa: |
19561245, Brno, Karpatská, 241/3 |
|
Ing. ZDENĚK BROŽEK
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
jednatel |
24.11.2001 |
Adresa: |
62500, 19561245, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Karpatská, 241, 3, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Bohumil Bína
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
19264747, Barvy 4, Brno |
|
Ing. Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
19485140, Brno, Oblá, 49 |
|
Bohumil Bína
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
63800, 19264747, Brno-město, Brno, Lesná, Barvy, 599, 4, Barvy 599/4, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
63400, 19485140, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 475, 49, Oblá 475/49, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
19561245, Karpatská 3, Brno |
|
Bohumil Bína
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
19264747, Barvy 4, Brno |
|
Ing. ZDENĚK BROŽEK
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
62500, 19561245, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Karpatská, 241, 3, Karpatská 241/3, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Bohumil Bína
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
63800, 19264747, Brno-město, Brno, Lesná, Barvy, 599, 4, Barvy 599/4, Lesná, 63800 Brno |
|