Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
63500, 25429132, Brno, Vrbovecká, 10 |
|
Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
63500, 25429132, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 10, Vrbovecká 1228/10, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
04.08.1999 |
Adresa: |
63400, 19484577, Brno, Oblá, 71 |
|
Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
04.08.1999 |
Adresa: |
63400, 19484577, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 417, 71, Oblá 417/71, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
ing. Pavel Matouš
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
19304668, Brno, Trávníky, 47 |
|
ing. Pavel Matouš
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
61300, 19304668, Brno-město, Brno, Černá Pole, Trávníky, 1598, 47, Trávníky 1598/47, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
jednatel |
11.08.1992 |
Adresa: |
19720742, Brno, Palackého tř., 166 |
|
Ing. Miloš Štaud
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
jednatel |
11.08.1992 |
Adresa: |
61200, 19720742, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 2659, 166, Palackého třída 2659/166, Královo Pole, 61200 Brno |
|