Ing. ZDENĚK FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
58813, 13809059, Jihlava, Polná, Polná, Podleský mlýn, 555 |
|
Ing. ZDENĚK FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
58813, 13809059, Jihlava, Polná, Polná, Podleský mlýn, 555, Podleský mlýn 555, 58813 Polná |
|
Ing. JAN BERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
58813, 13803981, Jihlava, Polná, Polná, Husovo náměstí, 43 |
|
Ing. JAN BERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
58813, 13803981, Jihlava, Polná, Polná, Husovo náměstí, 43, Husovo náměstí 43, 58813 Polná |
|
Ing. Jan Berka
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
58813, 13803981, Polná, Husovo náměstí, 43 |
|
Ing. JAN BERKA
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
58813, 13803981, Jihlava, Polná, Polná, Husovo náměstí, 43, Husovo náměstí 43, 58813 Polná |
|
Ing. Jan Berka
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
58813, 13813234, Polná, Palackého, 976 |
|
Ing. Jan Berka
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
58813, 13813234, Jihlava, Polná, Polná, Palackého, 976, Palackého 976, 58813 Polná |
|
ing. Zdeněk Fiala
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
23.07.2003 |
Adresa: |
58813, 13809059, Polná, Podleský mlýn, 555 |
|
Ing. ZDENĚK FIALA
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
23.07.2003 |
Adresa: |
58813, 13809059, Jihlava, Polná, Polná, Podleský mlýn, 555, Podleský mlýn 555, 58813 Polná |
|
ing. Zdeněk Fiala
|
Neaktivní
od 23.07.2003
|
jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
13813218, Polná, Palackého, 974 |
|
Ing. Zdeněk Fiala
|
Neaktivní
od 23.07.2003
|
jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
58813, 13813218, Jihlava, Polná, Polná, Palackého, 974, Palackého 974, 58813 Polná |
|
Ing. Jan Berka
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
04.08.1992 |
Adresa: |
13813234, Polná, Palackého, 976 |
|
Ing. Jan Berka
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
04.08.1992 |
Adresa: |
58813, 13813234, Jihlava, Polná, Polná, Palackého, 976, Palackého 976, 58813 Polná |
|