Mgr. RUDOLF MAŇOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2017 |
Adresa: |
56802, 15865533, Svitavy, Banín, Banín, 8 |
|
Mgr. RUDOLF MAŇOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
jednatel |
20.05.2017 |
Adresa: |
56802, 15865533, Svitavy, Banín, Banín, 8, č.p. 8, 56802 Banín |
|
Mgr. RUDOLF MAŇOUŠEK
|
Neaktivní
od 20.05.2017
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
67902, 26248964, Petrovice, Petrovice, 184 |
|
Mgr. RUDOLF MAŇOUŠEK
|
Neaktivní
od 20.05.2017
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
67902, 26248964, Blansko, Petrovice, Petrovice, 184, č.p. 184, 67902 Petrovice |
|
Mgr. Rudolf Maňoušek
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
29.11.2007 |
Adresa: |
67902, 26248964, Petrovice, 184 |
|
Mgr. RUDOLF MAŇOUŠEK
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
29.11.2007 |
Adresa: |
67902, 26248964, Blansko, Petrovice, Petrovice, 184, č.p. 184, 67902 Petrovice |
|
Ing. Jaroslav Tesař
|
Neaktivní
od 10.08.2007
|
jednatel |
19.11.2002 |
Adresa: |
58821, 13743261, Kozlov 132 |
|
JUDr. Josef Tesař
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
19.11.2002 |
Adresa: |
15268268, Boskovice, Havlíčkova, 1015/12 |
|
Ing. Jaroslav Tesař
|
Neaktivní
od 10.08.2007
|
jednatel |
19.11.2002 |
Adresa: |
58821, 13743261, Jihlava, Kozlov, Kozlov, 132, č.p. 132, 58821 Kozlov |
|
JUDr. Josef Tesař
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
19.11.2002 |
Adresa: |
68001, 15268268, Blansko, Boskovice, Boskovice, Havlíčkova, 1015, 12, Havlíčkova 1015/12, 68001 Boskovice |
|
Alena Ondrová
|
Neaktivní
od 22.02.1999
|
jednatelka |
09.07.1992 |
Adresa: |
15238598, Blansko, Čelakovského, 30 |
|
František Ondráček
|
Neaktivní
od 19.11.2002
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
7829175, Jedovnice, Na kopci, 501 |
|
Alena Ondrová
|
Neaktivní
od 22.02.1999
|
jednatelka |
09.07.1992 |
Adresa: |
67801, 15238598, Blansko, Blansko, Blansko, Čelakovského, 1767, 30, Čelakovského 1767/30, 67801 Blansko |
|
František Ondráček
|
Neaktivní
od 19.11.2002
|
jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
67906, 7829175, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Na Kopci, 501, Na Kopci 501, 67906 Jedovnice |
|