Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | SELIO, spol. s r.o. - odštěpný závod |
ICO: | 46963081 |
Registrovaná adresa: | 67801, 15223795, Blansko, Blansko, Blansko, Pražská, 254, 4, Pražská 254/4, 67801 Blansko |
Začleněno na: | 29.07.1992 |
Datum ukončení: | 01.02.2003 |
Předmět podnikání: |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování
zámečnictví
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečnými
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služebv rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů
silniční motorová doprava
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
opravy motorových vozidel
elektroinstalatérství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
údržba veřejných komunikací, chodníků a veřejné zeleně
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů
podnikání v oblasti nakládání s odpady
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
SITA Moravia a.s. 25511891 | Neaktivní od 01.02.2003 | 29.11.2002 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jindřich Slavičínský | Neaktivní od 01.02.2003 | jednatel | 29.11.2002 |
|
|||
Ing. Jindřich Slavičínský | Neaktivní od 01.02.2003 | jednatel | 29.11.2002 |
|
|||
Ing. Vladimír Pavlík | Neaktivní od 29.11.2002 | jednatel | 11.12.2000 |
|
|||
Ing. Vladimír Pavlík | Neaktivní od 29.11.2002 | jednatel | 11.12.2000 |
|
|||
Ing. Robert Pospíchal | Neaktivní od 11.12.2000 | jednatel | 23.07.1998 |
|
|||
Ing. Robert Pospíchal | Neaktivní od 11.12.2000 | jednatel | 23.07.1998 |
|
|||
Ing. Jan Řehůřek | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 28.06.1996 |
|
|||
Ing. Jan Řehůřek | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 28.06.1996 |
|
|||
Hubert Henek | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 29.07.1992 |
|
|||
Ing. Pavel Matuška | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 29.07.1992 |
|
|||
Hubert Henek | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 29.07.1992 |
|
|||
Ing. Pavel Matuška | Neaktivní od 23.07.1998 | jednatel | 29.07.1992 |
|
Registrační číslo SELIO, spol. s r.o. - odštěpný závod je 46963081.
Registrační adresa SELIO, spol. s r.o. - odštěpný závod je 67801, 15223795, Blansko, Blansko, Blansko, Pražská, 254, 4, Pražská 254/4, 67801 Blansko.
SELIO, spol. s r.o. - odštěpný závod byla založena 29.07.1992.