IVA NOVOMĚSTSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374 |
|
Ing. ROBERT NOVOMĚSTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374 |
|
IVA NOVOMĚSTSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Ing. ROBERT NOVOMĚSTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
EVA ŠIJANSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374 |
|
EVA ŠIJANSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Eva Novoměstská
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
69633, 13354744, Archlebov, 374 |
|
Eva Novoměstská
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Robert Novoměstský
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Archlebov, 374 |
|
Iva Novoměstská
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Archlebov, 374 |
|
Ing. Robert Novoměstský
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Archlebov, 374 |
|
Robert Novoměstský
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
IVA NOVOMĚSTSKÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Ing. ROBERT NOVOMĚSTSKÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Robert Novoměstský
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
03.06.2003 |
Adresa: |
13354744, Archlebov, 374 |
|
Robert Novoměstský
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
03.06.2003 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Ctirad Vyskočil
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
13651137, Ždánice, Padělky, 699 |
|
Iva Novoměstská
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
Archlebov 374, okr. Hodonín |
|
Ctirad Vyskočil
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
69632, 13651137, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Padělky, 699, Padělky 699, 69632 Ždánice |
|
IVA NOVOMĚSTSKÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
69633, 13354744, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 374, č.p. 374, 69633 Archlebov |
|
Ing. Jaromír Trnavský
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
jednatel |
16.07.1992 |
Adresa: |
13651706, Ždánice, Městečko, 757 |
|
Ing. Jaromír Trnavský
|
Neaktivní
od 07.06.1993
|
jednatel |
16.07.1992 |
Adresa: |
69632, 13651706, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Městečko, 757, Městečko 757, 69632 Ždánice |
|