STANISLAV KRESTA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2023 |
Adresa: |
76318, 4050517, Zlín, Trnava, Trnava, 116 |
|
STANISLAV KRESTA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2023 |
Adresa: |
76318, 4050517, Zlín, Trnava, Trnava, 116, č.p. 116, 76318 Trnava |
|
Ing. MIROSLAV GARGULÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. RUDOLF BOŘUTA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
76318, 4122470, Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, 55 |
|
Ing. RUDOLF BOŘUTA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
76318, 4122470, Zlín, Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, 55, č.p. 55, 76318 Podkopná Lhota |
|
Stanislav Kresta
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76318, 4050517, Trnava, 116 |
|
Ing. Rudolf Bořuta
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76318, Podkopná Lhota, 55 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76315, 3971856, Slušovice, U vodojemu, 562 |
|
Ing. RUDOLF BOŘUTA
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76318, 4122470, Zlín, Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, 55, č.p. 55, 76318 Podkopná Lhota |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
STANISLAV KRESTA
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
76318, 4050517, Zlín, Trnava, Trnava, 116, č.p. 116, 76318 Trnava |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
statutární zástupce |
11.04.1997 |
Adresa: |
76315, 3971856, Slušovice, U vodojemu, 562 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
statutární zástupce |
11.04.1997 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
statutární zástupce |
30.07.1992 |
Adresa: |
76315, Slušovice, U vododjemu, 562 |
|
Ing. Rudolf Bořuta
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
statutární zástupce |
30.07.1992 |
Adresa: |
76318, Trnava u Zlína, Podkopná Lhota 55 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
statutární zástupce |
30.07.1992 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. Rudolf Bořuta
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
statutární zástupce |
30.07.1992 |
Adresa: |
Trnava u Zlína, Podkopná Lhota 55, 76318, Podkopná Lhota 55, 76318 Trnava u Zlína, Česká republika |
|