JAROSLAV VANĚČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
59401, 3499251, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Jižní, 1933, 8 |
|
ZDENĚK MALEC
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
59401, 3651339, Petráveč, Petráveč, 4 |
|
JAROSLAV VANĚČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
59401, 3499251, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Jižní, 1933, 8, Jižní 1933/8, 59401 Velké Meziříčí |
|
Zdeněk Malec
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
59401, 3651339, Žďár nad Sázavou, Petráveč, Petráveč, 4, č.p. 4, 59401 Petráveč |
|
ZDENĚK MALEC
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
59401, 3651339, Petráveč, Petráveč, 4 |
|
Zdeněk Malec
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
59401, 3651339, Žďár nad Sázavou, Petráveč, Petráveč, 4, č.p. 4, 59401 Petráveč |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
999999999, Tasov, 91 |
|
Jaroslav Vaněček
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
59401, 3499251, Velké Meziříčí, Jižní, 1933/8 |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
91, Tasov, Tasov 91, Česká republika |
|
JAROSLAV VANĚČEK
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
25.01.2002 |
Adresa: |
59401, 3499251, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Jižní, 1933, 8, Jižní 1933/8, 59401 Velké Meziříčí |
|
Jaroslav Vaněček
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
3499251, Velké Meziříčí, Jižní, 1933/8 |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
999999999, Tasov, 91 |
|
JAROSLAV VANĚČEK
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
59401, 3499251, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Jižní, 1933, 8, Jižní 1933/8, 59401 Velké Meziříčí |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 25.01.2002
|
jednatel |
19.05.1998 |
Adresa: |
91, Tasov, Tasov 91, Česká republika |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
26.07.1995 |
Adresa: |
999999999, Tasov, 91 |
|
Jaromír Bednář
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
26.07.1995 |
Adresa: |
91, Tasov, Tasov 91, Česká republika |
|
Leoš Kryštof
|
Neaktivní
od 26.07.1995
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
3496163, Velké Meziříčí, Krškova, 10 |
|
Jaroslav Vaněček
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
3494829, Velké Meziříčí, Čechova, 16 |
|
Leoš Kryštof
|
Neaktivní
od 26.07.1995
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
59401, 3496163, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Krškova, 1604, 10, Krškova 1604/10, 59401 Velké Meziříčí |
|
Jaroslav Vaněček
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
59401, 3494829, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čechova, 1460, 16, Čechova 1460/16, 59401 Velké Meziříčí |
|